DEPOTS DES COMPTES |
12/01/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
04/01/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 R RICHER 75009 PARIS |
|
10/05/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 R RICHER 75009 PARIS |
|
10/01/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 R RICHER 75009 PARIS |
|
16/01/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
03/01/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
14/01/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
26/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
29/01/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
17/03/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
17/11/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
16/11/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
29/04/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
27/10/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
MODIFICATION |
17/04/2008 |
Texte de la publication: RCS Paris B313790370. RC 78-B06984. CENTRALE D'ACHATS DE L'HOSPITALISATION PRIVEE ET PUBLIQUE. Sigle : C.A.H.P.P. Forme : Société anonyme. Capital : 1 824 724 euros. Adresse du siège social : 20-22 R RICHER 75009 PARIS. Comm
ADMINISTRATEUR partant : FONDATION CLEMENT DREVON, ADMINISTRATEUR partant : SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES, nomination de l'ADMINISTRATEUR : CLINIQUE DU TONKIN, nomination de l'ADMINISTRATEUR : SOCIETE NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE
20-22 R RICHER 75009 PARIS |
|
17/04/2008 |
Texte de la publication: RCS Paris B313790370. RC 78-B06984. CENTRALE D'ACHATS DE L'HOSPITALISATION PRIVEE ET PUBLIQUE. Sigle : C.A.H.P.P. Forme : Société anonyme. Capital : 1 839 343 euros. Adresse du siège social : 20-22 R RICHER 75009 PARIS. Comm
20-22 R RICHER 75009 PARIS |
|
21/01/2009 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Betini, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Fortin, Michel, Commissaire aux comptes suppléant partant : Faveris, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bleuze, Valérie.
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
16/04/2010 |
modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal et l'administration
nomination du Directeur général délégué : Deslypper, André Gustave Victor, nomination du Directeur général délégué : Castellvi, Luc Aimé, nomination du Directeur général délégué : Noel, Yves, Administrateur partant : CLINIQUE DU CROISE LAROCHE représentée par LE COCQ YVON LOUIS MAURICE, Adresse : Demeurant : 10 rue du Camp Francais 59260 Lezennes, Administrateur partant : CLINIQUE PASTEUR représentée par DEYMIER JEAN PIERRE ANTOINE, Adresse : Demeurant 09500 Roumengoux, Administrateur partant : CLINIQUE DU TONKIN représentée par ATTIA, Marc, Adresse : 133 bis rue de Versailles 75016 Pari, nomination de l'Administrateur : RESIDENCE LES MIMOSAS, ASSOCIATIONS MARIE NAVAS MIEUX VIVRE DANS LE TARN représentée par DEYMIER, Jean-Pierre Antoine, Adresse : Village 09500 Roumengoux, nomination de l'Administrateur : POLYCLINIQUE DU BOIS représentée par SNAUWAERT, Fabrice Michel Roger, Adresse : 22 avenue Jean Jaurès 59100 Roubaix, nomination de l'Administrateur : NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES représentée par CHOUPIN, Philippe Roger Albert, Adresse : 5 rue d'Alger 44000 Nantes, nomination de l'Administrateur : CLINIQUE DU VAL D'OUEST VENDOME représentée par VARICHON, Jean-Paul Bernard, Adresse : 49 rue Auguste Comte 69002 Lyon
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
10/03/2011 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : CLINIQUE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE CLAVETTE représentée par THEAU, DOMINIQUE, Adresse : Demeurant 5 rue Nicolas Venette 17000 La Rochelle, Administrateur partant : L'ASSOCIATION HOPITAL FOCH représentée par COTTARD PHILIPPE MARIE ANDRE, Adresse : Demeurant : 17 rue Colette 78860 Saint Nom la Breteche, Administrateur partant : NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES représentée par CHOUPIN, Philippe Roger Albert, Adresse : 5 rue d'Alger 44000 Nantes, nomination de l'Administrateur : CLINIQUE DE LA MIOTTE SA représentée par DUSART, Frédéric, Adresse : 18 rue Pierre Dreyfus Schmidt 90000 Belfort, nomination de l'Administrateur : CENTRE CLINICAL représentée par CHOUPIN, Philippe, Adresse : 5 rue d'Alger 44100 Nantes, nomination de l'Administrateur : MAISON DE LA SANTE VILLA DU PARC représentée par THEAU, Dominique, Adresse : 10 rue de l'Oisiere 17740 Sainte Marie de Re, nomination de l'Administrateur : POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT représentée par RAVIER, Claire, Adresse : 1 rue de Champsaur 13090 Aix En Provence
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
08/04/2011 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : Deslypper, André Gustave Victor, Administrateur partant : POLYCLINIQUE DE COURLANCY représentée par DESLYPPER, ANDRE, Adresse : Demeurant 8 rue Henri Warnier 51500 Taissy
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
27/09/2011 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : POLYCLINIQUE SAINT FRANCOIS - SAINT ANTOINE représentée par RIGONDET, JEAN, nomination de l'Administrateur : CLINIQUE DU VIVARAIS SAINT DOMINIQUE représentée par Rigondet, Jean
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
16/03/2012 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bertel Venezia, Yvon, Directeur général délégué partant : Castellvi, Luc Aimé, nomination du Directeur général délégué : Deymier, Jean-Pierre, Administrateur partant : CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES représentée par CASTELLVI LUC AIME
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
30/06/2013 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : Noel, Yves
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
30/06/2013 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PIQUET
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
30/06/2013 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur CENTRE CLINICAL représenté par , Dard Emmanuel Adresse : 41 rue de Lappe 75011 Paris
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
27/08/2014 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur représentant l'Etat : POLYCLINIQUE PASTEUR
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
23/09/2014 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
modification de l'Administrateur HOPITAL PRIVE DE L EST LYONNAIS représenté par Durrousset Jean-loup Adresse : 10 bis chemin du Branchu 69720 St Bonnet de Mure, Administrateur partant : CLINIQUE DE LA MIOTTE SA, nomination de l'Administrateur : POLYCLINIQUE PASTEUR représenté par Gharbi Lamine Adresse : 3 rue Pasteur 34120 Pézenas, nomination de l'Administrateur : CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE représenté par Bouvier Rémi Adresse : 18 rue ds Mouliniers 42100 Saint Etienne
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
04/03/2015 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : SOCIETE NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE, Commissaire aux comptes titulaire partant : Fortin, Michel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Bleuze, Valérie, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bleuze, Valérie, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lernould, Bruno
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
06/05/2015 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration Bertel Venezia, Yvon, nomination du Directeur général : Castellvi, Luc
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
09/07/2015 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bertel Venezia, Yvon, Directeur général partant : Castellvi, Luc
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
10/02/2016 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : CENTRE CLINICAL
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
10/02/2016 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
modification de l'Administrateur CLINIQUE ST DOMINIQUE représenté par , Josse Didier Adresse : 24 rue des Ãcoles 61100 Flers, Administrateur partant : SENIOR SERVICE FLAT ASCOT, Administrateur partant : POLYCLINIQUE DU BOIS, nomination de l'Administrateur : LILLE SEPTENTRION représenté par Snauwaert Fabrice Adresse : 24 avenue Winston Churchill Prolongée 59170 Croix, nomination de l'Administrateur : CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE représenté par Demesmay François Adresse : 3 rue Clos Berger 69660 Collonges-au-Mont-d'Or, nomination de l'Administrateur : LA CROIX ROUGE FRANCAISE représenté par Eledjam Jean-Jacques Adresse : 634B avenue Louis Abric 34400 Lunel, nomination de l'Administrateur : CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE représenté par Laspougeas Eric Adresse : 4 impasse des Lagunes 35220 Saint-Didier, nomination de l'Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH représenté par Maurette Perrucat Pierre Adresse : 525 rue de Fontcouverte 34000 Montpellier
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
23/06/2016 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : LILLE SEPTENTRION
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
21/07/2016 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
21/03/2017 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : CLINIQUE DU VAL D'OUEST VENDOME, nomination de l'Administrateur : SOINS ET SANTE représenté par Varichon Jean Paul Adresse : 49 rue Auguste Comte 69002 Lyon
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
27/07/2018 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE représenté par , Silvano Paolo
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
11/12/2018 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
nomination de l'Administrateur : SARL SARRETTE représenté par Laspougeas Eric Adresse : 4 impasse des Lagunes 35220 Saint-Didier
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
08/10/2019 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : CLINIQUE ST DOMINIQUE ; Administrateur partant : SARL SARRETTE
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
05/05/2020 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
25/04/2021 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Lernould, Bruno ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gabelle, nom d'usage : Charlet, Sabine
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
14/09/2021 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
03/03/2023 |
modification survenue sur l\'administration et le représentant permanent
nomination de l\'Administrateur : HOSPITALISATION PRIVEE D\'ADDICTOLOGIE DES EPINETTES représenté par Austry Géraldine Adresse : 42 bis rue de la Tour-Maubourg 75007 Paris
20-22 rue Richer 75009 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
15/01/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 15 janvier 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : au fonds vendu 20/22 rue Richer 75009 Paris pour la validité, Alain Coulomb Consultant 20/22 rue Richer 75009 Paris pour la correspondance .
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 250000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La Gazette du Palais du jeudi 05 janvier 2012
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|
15/01/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 15 janvier 2012
Catégorie : Achat d\'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : au fonds vendu 20/22 rue Richer 75009 Paris pour la validité, Alain Coulomb Consultant 20/22 rue Richer 75009 Paris pour la correspondance .
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 250000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La Gazette du Palais du jeudi 05 janvier 2012
20/22 rue Richer 75009 Paris |
|