ImmatriculationLa société COFI est situé au 24 A RUE SOEUR BOUVIER 69005 LYON 5EME
Elle a été crée le 30/01/1975 et elle est immatriculée sous le numéro 301791182 au greffe de LYON
COFI est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6920Z (Activités comptables) et le code de l'activité de son établissement principal est 6920Z (Activités comptables).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
COFI à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 362 179,00 pour un résultat net de 37 515,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeCOFI est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi COFI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02301791182.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à COFI de part son activité de 6920Z (Activités comptables) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Siége social et établissementsCOFI à son siége social situé au 24 A RUE SOEUR BOUVIER 69005 LYON 5EME.
Le numéro de téléphone est 0478593977
Le numéro de fax est 04Â 78Â 36Â 97Â 10
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 28 août 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 29 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 08 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 12 août 2009 : Modification (Modification du capital.)
- 26 août 2010 : Modification (Modification du capital.)
- 01 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 24 août 2011 : Modification (Modification du capital.)
- 30 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 06 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 29 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 11 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 07 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 30 avril 2016 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Modification de l'activité.)
- 10 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 26 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 20 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 08 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 08 mars 2020 : Modification (Modification de l'administration.)
- 05 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 18 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 28/04/1947 : Dominique FONZI (Président du Conseil d'Administration)
- 29/10/1960 : Francois SAUTEREL (Directeur Général)
- 15/02/1947 : Jean FAURE (Administrateur)
- 25/06/1944 : Odile FAURE (Administrateur)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société COFI est de 73 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 78 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 août 2008 : SAUTERLE Francois nom d'usage : SAUTERLE Francois devient administrateur.ROCHE Christian nom d'usage : ROCHE Christian n'est plus administrateur.. GENOUX Armand nom d'usage : GENOUX Armand n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. ABG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire..)
- 30 avril 2016 : SAUTEREL François nom d'usage : SAUTEREL devient président. FONZI Dominique nom d'usage : FONZI n'est plus président du conseil d'administration. FONZI Dominique nom d'usage : FONZI devient directeur général. SAUTEREL François nom d'usage : SAUTEREL n'est plus directeur général. SAUTERLE Francois nom d'usage : SAUTERLE n'est plus administrateur. FAURE Jean nom d'usage : FAURE n'est plus administrateur. GRANDJANNY Odile nom d'usage : FAURE n'est plus administrateur. ABG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BERILLE Francois nom d'usage : BERILLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 08 mars 2020 : FONZI Dominique nom d'usage : FONZI n'est plus directeur général)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Dominique FONZI
Francois SAUTEREL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COFI |
Identifiant de l'entreprise | 301791182 |
Numéro interne du siège | 00035 |
Adresse | 24 A RUE SOEUR BOUVIER 69005 LYON 5EME |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 362 179,00 |
Résultat net | 37 515,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Comptabilité |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Principal | comptable |
SAUTERLE Francois nom d'usage : SAUTERLE Francois devient administrateur.ROCHE Christian nom d'usage : ROCHE Christian n'est plus administrateur.. GENOUX Armand nom d'usage : GENOUX Armand n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. ABG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire..
SAUTEREL François nom d'usage : SAUTEREL devient président. FONZI Dominique nom d'usage : FONZI n'est plus président du conseil d'administration. FONZI Dominique nom d'usage : FONZI devient directeur général. SAUTEREL François nom d'usage : SAUTEREL n'est plus directeur général. SAUTERLE Francois nom d'usage : SAUTERLE n'est plus administrateur. FAURE Jean nom d'usage : FAURE n'est plus administrateur. GRANDJANNY Odile nom d'usage : FAURE n'est plus administrateur. ABG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BERILLE Francois nom d'usage : BERILLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
FONZI Dominique nom d'usage : FONZI n'est plus directeur général
LYON 5EME
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 29 536 |
Immobilisation incorporelle | 15 883 |
Immobilisation corporelle | 13 653 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 776 102 |
Stock | 2 209 |
Avance | 0 |
Créance | 79 430 |
Placement | 694 463 |
Total Actif | 805 638 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 570 463 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 235 175 |
Total Passif | 805 637 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 362 179 |
Produit d'exploitation | 362 185 |
Charge d'exploitation | 336 593 |
Résultat d'exploitation | 25 592 |
Produit financier net | 22 812 |
Charge financière | 1 181 |
Résultat financier | 21 631 |
Résultat courrant | 47 223 |
Produit exceptionnel | 2 857 |
Charges exceptionnelles | 4 855 |
Résultat exceptionnel | -1 998 |
Résultat net | 37 515 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société COFI - Version en cache du 22/09/2022 15:47:43.