ImmatriculationLa société MARINE est situé au 182 RTE DU BOUCHET 74400 CHAMONIX MONT BLANC
Elle a été crée le 15/11/2006 et elle est immatriculée sous le numéro 492562657 au greffe de ANNECY
MARINE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
MARINE à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 2 763,00 pour un résultat net de -46 066,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeMARINE est du ressort du greffe de ANNECY dont les coordonnées postales sont 19 AV DU PARMELAN BP 70259 74007 ANNECY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h.
TVASi MARINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71492562657.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MARINE de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsMARINE à son siége social situé au 182 RTE DU BOUCHET 74400 CHAMONIX MONT BLANC.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 janvier 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 23 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 01 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 11 juillet 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 10 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 02 mai 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 28 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 20 janvier 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 05 janvier 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 05 janvier 2016 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de l'activité.)
- 02 novembre 2018 : Modification (Nouveau siège. Modification de l'activité. Modification de l'administration.)
- 06 juillet 2022 : Immatriculation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 07/08/1958 : Jocelyne DOS SANTOS (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société MARINE est de 64 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 64 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 juillet 2012 : DOS SANTOS Alberto Emmanuel nom d'usage : DOS SANTOS n'est plus gérant. JEULIN Jocelyne nom d'usage : DOS SANTOS n'est plus gérant. MEINARD Nicolas Tony Noël nom d'usage : MEINARD devient gérant.)
- 02 mai 2013 : MEINARD Nicolas Tony Noël nom d'usage : MEINARD n'est plus gérant. JEULIN Jocelyne nom d'usage : DOS SANTOS devient gérant.)
- 02 novembre 2018 : DOS SANTOS Alberto Emmanuel nom d'usage : DOS SANTOS devient gérant. JEULIN Jocelyne nom d'usage : DOS SANTOS n'est plus gérant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jocelyne DOS SANTOS
- Gérant de ALPS LUXURY
- Gérant de CHAMONIX IMMOBILIER
- Gérant de JOCELYNE DOS SANTOS IMMOBILIER
- Co-Gérant de LES FERMES D'ALBERT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARINE |
Identifiant de l'entreprise | 492562657 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | 182 RTE DU BOUCHET 74400 CHAMONIX MONT BLANC |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 novembre 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 novembre 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012) | 2 763,00 |
Résultat net | -46 066,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
DOS SANTOS Alberto Emmanuel nom d'usage : DOS SANTOS n'est plus gérant. JEULIN Jocelyne nom d'usage : DOS SANTOS n'est plus gérant. MEINARD Nicolas Tony Noël nom d'usage : MEINARD devient gérant.
MEINARD Nicolas Tony Noël nom d'usage : MEINARD n'est plus gérant. JEULIN Jocelyne nom d'usage : DOS SANTOS devient gérant.
DOS SANTOS Alberto Emmanuel nom d'usage : DOS SANTOS devient gérant. JEULIN Jocelyne nom d'usage : DOS SANTOS n'est plus gérant
CHAMONIX MONT BLANC
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 211 126 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 211 042 |
Immobilisation financière | 84 |
Actif circulant net | 14 799 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 14 799 |
Placement | 0 |
Total Actif | 225 924 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -40 566 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 266 491 |
Total Passif | 225 924 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 763 |
Produit d'exploitation | 5 763 |
Charge d'exploitation | 46 095 |
Résultat d'exploitation | -40 332 |
Produit financier net | 3 |
Charge financière | 5 736 |
Résultat financier | -5 733 |
Résultat courrant | -46 065 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -46 066 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MARINE - Version en cache du 21/11/2022 04:42:14.