ImmatriculationLa société MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE est situé au 12 PL DES ETATS UNIS 92120 92545 MONTROUGE
Elle a été crée le 13/05/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 535108120 au greffe de NANTERRE
MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 1 500,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments) et le code de l'activité de son établissement principal est 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments).
L'activité déclarée au greffe est : Acquisition, aménagement, équipement de terrains, construction d'ensembles immobiliers, exploitation et toutes activités se rattachant à l'objet.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments), les activités sont :
- la promotion immobilière de tous types de bâtiments non résidentiels exceptés les bâtiments destinés à l'usage de bureaux :
- bâtiments destinés à abriter des activités de production industrielle, par exemple usines, ateliers, usines d'assemblage, etc.
- hôpitaux, écoles
- hôtels magasins, centres commerciaux, restaurants
- bâtiments aéroportuaires
- salles de sport
- parkings couverts et souterrains
- entrepôts
- bâtiments religieux
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière d'infrastructures hors bâtiments (cf42)
MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeMARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30.
TVASi MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR77535108120.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE de part son activité de 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01527 Immobilier
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01512 Promotion construction
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsMARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE à son siége social situé au 12 PL DES ETATS UNIS 92120 92545 MONTROUGE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 septembre 2011 : Immatriculation (Associé gérant : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, Associé : SOCIETE FINANCIERE VAUGIRARD II.)
- 21 juin 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 29 janvier 2016 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification de l'activité. Modification de l'adresse du siège..)
- 04 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 31 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 13 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 20 septembre 2022 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
La société MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE |
Identifiant de l'entreprise | 535108120 |
Numéro interne du siège | 00028 |
Adresse | 12 PL DES ETATS UNIS 92120 92545 MONTROUGE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 juin 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif |
Capital social | 1 500,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 septembre 2011 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments |
Activité principale de l'entreprise | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Promotion immobilière d'autres bâtiments |
Synonyme | promoteur immobilier |
Acquisition, aménagement, équipement de terrains, construction d'ensembles immobiliers, exploitation et toutes activités se rattachant à l'objet.
Gérant Associé : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE modification le 13 Mai 2013 Associé : SOCIETE FINANCIERE VAUGIRARD II en fonction le 13 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 12 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DE BOISRIOU Charles en fonction le 12 Juin 2015
Associé en nom : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE modification le 22 Janvier 2016 Associé en nom : SOCIETE FINANCIERE VAUGIRARD II modification le 22 Janvier 2016 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 12 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DE BOISRIOU Charles en fonction le 12 Juin 2015 Gérant : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER RESIDENTIEL en fonction le 22 Janvier 2016
Gérant, Associé en nom : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ; Associé en nom : SOCIETE FINANCIERE VAUGIRARD II ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Aucun Réseau.
MONTROUGE
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE - Version en cache du 29/12/2023 16:25:14.