31/05/2008 |
Nouvelles Envies
481413102 -
Société en nom personnel
|
suppression partielle d'activité : exploitation d'une épicerie, alimentation générale ; date d'effet : 11/03/2008
Personne infiniment responsable : UZUNER Kemal
20 rue du Faubourg de Pierre 67000 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
Chez Ibo
502421654 -
Société en nom personnel
|
adjonction d'activité ; date d'effet : 27/03/2008
Personne infiniment responsable : TURAN Ibrahim
33 rue Montesquieu 67200 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
FARGIER Eric
495102923 -
Société en nom personnel
|
adjonction d'activité ; date d'effet : 19/02/2008
Personne infiniment responsable : FARGIER Eric
1 A rue de la Robertsau 67800 Bischheim |
|
31/05/2008 |
LKS COIFFURE
452549488 -
S.A.R.L. Capital : 60 000,00 EUR
|
augmentation du capital (ancien capital : 7 600 euros) ; date d'effet : 27/12/2007
10 rue du Maréchal Foch 67240 Bischwiller |
|
31/05/2008 |
EDEN
401437587 -
S.A.R.L. Capital : 45 734,71 EUR
|
dissolution anticipée de la société ; date d'effet : 31/12/2007
liquidateur : VERMILLON GUIDO
4 avenue de l'Europe 67000 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
MEDISAVE
478620685 -
S.A.R.L. associé unique Capital : 68 000,00 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal (ancienne adresse : 17 rue du Maréchal Foch, 67118 Geispolsheim) ; date d'effet : 31/01/2008
13 rue de Guebwiller 67100 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
HSB FRANCE
483837290 -
S.A.S associé unique Capital : 70 000,00 EUR
|
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 30/01/2008
changement de président : partant : HORST (Huber), nouveau : DACHS ALOIS
15 A avenue de l'Europe Espace Européen de l'entreprise 67300 Schiltigheim |
|
31/05/2008 |
ETOILE
429462674 -
S.A.R.L. Capital : 79 900,00 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal (ancienne adresse : 82 route du Polygone, 67100 Strasbourg) ; date d'effet : 01/01/2008
20 avenue du Neuhof 67100 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
MIROITERIE DE L'EUROPE
322623935 -
S.A.S. Capital : 152 449,02 EUR
|
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 30/06/2006
changement de commissaires aux comptes : commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRET (Claude), nouveau : CABINET CLAUDE PIERRE ; commissaire aux comptes suppléant : partant : DURUPT (Jean Marc), nouveau : KLUFTS (Philippe)
25 rue de Cherbourg 67100 Strasbourg |
|
|
31/05/2008 |
MANDRA
442071882 -
S.A.R.L. Capital : 7 500,00 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal (ancienne adresse : 3 place du Bocage, 67000 Strasbourg) ; date d'effet : 01/02/2008
1 rue des Pompiers 67300 Schiltigheim |
|
31/05/2008 |
BLEU AZUR
482887478 -
S.A.R.L. Capital : 3 000,00 EUR
|
transfert de siège et de l'établissement principal (ancienne adresse : 4 rue du général Frère, 67500 Haguenau) ; date d'effet : 18/01/2008
1 rue des imprimeurs 67500 Haguenau |
|
31/05/2008 |
IMMO NEGOCE
424109312 -
S.A.R.L. Capital : 7 622,45 EUR
|
dissolution anticipée de la société ; siège de la liquidation : 17 rue du Chevreuil, 67500 Haguenau ; date d'effet : 31/12/2007
liquidateur : CLAUS (Dominique)
44 boulevard de Lattre de Tassigny 67500 Haguenau |
|
31/05/2008 |
WAN MING FUNG
419919709 -
S.A.R.L. Capital : 15 244,90 EUR
|
dissolution anticipée de la société ; date d'effet : 31/01/2006
liquidateur : SIN épouse LERBS (Yin Hing)
23 rue du Fosse des Treize 67000 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
MEDIA PLIS
452622541 -
S.A.R.L. Capital : 39 000,00 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal (ancienne adresse : 8 rue de la Fonderie, 67000 Strasbourg) ; date d'effet : 01/02/2008
7 rue Joseph Marie Jacquard 67400 Illkirch |
|
31/05/2008 |
ART & CREATION
477987085 -
S.A.R.L. Capital : 80 000,00 EUR
|
augmentation du capital (ancien capital : 60 000 euros), transfert de siège et de l'établissement principal (ancienne adresse : 8 rue du Général Rapp, 67000 Strasbourg) ; date d'effet : 17/11/2007
1 rue de Chalon-sur-Saône 67000 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
HIKMA
434062535 -
S.A.R.L. Capital : 7 700,00 EUR
|
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 28/09/2007
changement de gérant : partant : TAOUDI (Abderrahman), nouveau : KOURICHEL (Mohamed)
52 rue de Sélestat 67100 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN SAINT JACQUES DE NEHOU
448645580 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 7 500,00 EUR
|
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 22/11/2007
changement de gérant : partant : KAYSER (Fabien), nouveau : BODENBURG (Thomas)
1 rue de Berne Parc Européen de l'Entreprise 67300 Schiltigheim |
|
31/05/2008 |
MC MANAGEMENT CONSULTANTS SARL
495404675 -
S.A.R.L. Capital : 10 000,00 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal (ancienne adresse : 3 quai Kléber, 67000 Strasbourg) ; date d'effet : 25/09/2007
10 avenue Molière 67200 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
MC MANAGEMENT CONSULTANTS SARL
495404675 -
S.A.R.L. Capital : 10 000,00 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal (ancienne adresse : 10 avenue Molière, 67200 Strasbourg) ; date d'effet : 01/03/2008
2 rue du Saumon 67000 Strasbourg |
|
|
31/05/2008 |
LES MODULES
445063696 -
S.A.R.L. Capital : 7 600,00 EUR
|
transfert de siège et de l'établissement principal (ancienne adresse : Centre d'Affaires Athéna, 10 avenue Molière, 67200 Strasbourg) ; date d'effet : 01/03/2008
19 rue Bannacker 67160 Wissembourg |
|
31/05/2008 |
AQUA SERVICES
451894588 -
S.A.R.L. Capital : 2 000,00 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal (ancienne adresse : 7 rue du Guirbaden, 67800 Bischheim) ; date d'effet : 05/02/2008
rue des Acacias 67370 Pfulgriesheim |
|
31/05/2008 |
VOYAGES SONARA
501016612 -
S.A.R.L. Capital : 10 500,00 EUR
|
mise en activité de la société sur création ; date d'effet : 01/04/2008
nouveau co-gérant : HAFDI épouse BELKHADIR (Nadia)
65 avenue André Malraux 67400 Illkirch-Graffenstaden |
|
31/05/2008 |
PEINTURE STEPHAN
445393879 -
S.A.R.L. Capital : 7 500,00 EUR
|
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 31/12/2007
départ d'un co-gérant : POLLONI (Alfredo)
36 rue Principale 67250 Oberroedern |
|
31/05/2008 |
TRABET TRAVAUX ET BETONS
414801696 -
S.A.S. Capital : 937 500,00 EUR
|
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 21/12/2007
nomination d'un directeur général : FLOERKE (Jean-Marc)
35 rue des Aviateurs 67500 Haguenau |
|
31/05/2008 |
PIZZA STELLA
501150353 -
S.A.R.L. Capital : 5 000,00 EUR
|
mise en activité de la société sur création établissement principal ; date d'effet : 03/03/2008
37 A rue de Strasbourg 67230 Obenheim |
|
31/05/2008 |
GROUPEMENT IMMOBILIER POUR LA PROMOTION ARCHITECTURALE
698502200 -
S.A. Capital : 342 248,04 EUR
|
modification sur la forme juridique (transformation de la SA à directoire et conseil de surveillance en SA à conseil d'administration) et l'administration ; date d'effet : 12/07/2007
président du conseil d'administration et directeur général : WEBER (Jean Luc) (ancien président du directoire) ; administrateurs : GENG épouse WEBER (Cathie) (ancien président du conseil de surveillance), WEBER (Claude) (ancien membre du conseil de surveillance) ; membre du directoire partant : VELTEN (Jean Paul) ; membre du conseil de surveillance partant : VELTEN épouse WEBER (Yvonne)
71 rue du Maréchal Foch 67380 Lingolsheim |
|
31/05/2008 |
SARAGANE
501640676 -
S.A.R.L. associé unique Capital : 1 000,00 EUR
|
mise en activité de la société sur achat ; date d'effet : 01/02/2008
2 rue Nationale 67160 Wissembourg |
|
31/05/2008 |
ADN-PRO 2
492451562 -
S.A.R.L. Capital : 1 500,00 EUR
|
adjonction d'activité ; date d'effet : 01/02/2008
15 rue Claude Debussy 67116 Reichstett |
|
31/05/2008 |
LA STRASBOURGEOISE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
578502304 -
S.A. Capital : 396 528,00 EUR
|
modification survenue sur l' administration, date d'effet : 25/06/1999
changement de commissaire(s) aux comptes DEBS (Serge) : commissaire aux comptes suppléant (déjà commissaire aux comptes titulaire) - EURAUDIT : commissaire aux comptes titulaire (déjà commissaire aux comptes suppléant)
186 route des Romains 67200 Strasbourg |
|
|
31/05/2008 |
TEMA
499008704 -
S.A.R.L. Capital : 1 000,00 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal du 10 rue Marivaux 67200 Strasbourg, date d'effet : 01/11/2007
59 avenue du Neuhof 67200 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
LAURENA 1
483930301 -
S.A.R.L. Capital : 7 500,00 EUR
|
dissolution anticipée de la société siège de liquidation : 20 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg, date d'effet : 11/02/2008
liquidateur : BENAMRAN AXELLE
116 grand'rue 67000 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
SNC CHERMISEY
479677585 -
S.N.C. Capital : 100,00 EUR
|
modification survenue sur l' administration, date d'effet : 31/01/2008
FRITZ (Bernd) : gérant associé partant - ENERYX SAS : associé partant NATENCO SAS : nouveau gérant et associé - THEOLIA FRANCE SAS : nouvel associé
8 rue de Rathsamhausen 67100 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
SNC BAUDIGNECOURT
479677619 -
S.N.C. Capital : 100,00 EUR
|
modification survenue sur l' administration, date d'effet : 31/01/2008
FRITZ (Bernd) : gérant et associé partant - ENERYX SAS : associé partant NATENCO SAS : nouvel associé et gérant - THEOLIA FRANCE SAS : nouvel associé
8 rue de Rathsamhausen 67100 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
SCHNEIDER A. S.A.R.L.
433163243 -
S.A.R.L. Capital : 8 000,00 EUR
|
modification survenue sur l'administration, date d'effet : 28/01/2008
nomination de cogérant(s) WEIGEL épouse SCHNEIDER (Martine)
23 rue Jacques Kable 67170 Brumath |
|
31/05/2008 |
EASY PROJECT
500803978 -
S.A.R.L. Capital : 7 500,00 EUR
|
changement de dénomination - ancienne : EASY SERVICES, date d'effet : 12/02/2008
18A rue Principale 67270 Bossendorf |
|
31/05/2008 |
ART & PLATRERIE
500679600 -
S.A.R.L. Capital : 7 500,00 EUR
|
adjonction d'activité, date d'effet : 01/02/2008
18 A rue Principale 67270 Bossendorf |
|
31/05/2008 |
SNC DELACROIX
420863524 -
Société en Nom Collectif Capital : 1 829,39 EUR
|
dissolution anticipée de la société, date d'effet : 18/02/2008
liquidateur : COMPAGNIE IMMOBILIERE HARGAUT
16 rue E Delacroix 67200 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
HABIEST 671
499676039 -
S.A.R.L. Capital : 50 000,00 EUR
|
mise en activité de la société sur création, date d'effet : 01/12/2007
13 avenue de la Paix 67000 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
LA STRASBOURGEOISE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
578502304 -
S.A. Capital : 396 528,00 EUR
|
modification survenue sur l' administration, date d'effet : 23/02/2007
départ d'administrateur(s) administrateurs partants : BASSI (Andre) - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN opus 67 - nouveaux : TALASKA (Patricia) et GAUTHIER (Nathalie)
186 route des Romains 67200 Strasbourg |
|
|
31/05/2008 |
THERMO CONCEPTS
414241703 -
S.A.R.L. Capital : 108 238,80 EUR
|
transfert du siège social et de l'établissement principal du 4 rue de l'église 67470 Eberbach / Seltz, date d'effet : 31/12/2007
75 rue Principale 67470 Seltz |
|
31/05/2008 |
NOVACORP
494131105 -
S.A.R.L. Capital : 81 000,00 EUR
|
modification survenue sur l' administration, date d'effet : 31/12/2007
nomination d'un cogérant : FETSCH (Fabrice)
5 impasse du Neuhof 67170 Mittelhausen |
|
31/05/2008 |
LA STRASBOURGEOISE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
578502304 -
S.A. Capital : 396 528,00 EUR
|
modification survenue sur l' administration, date d'effet : 11/05/2007
changement de président partant : RICHERT (Philippe) (reste administrateur) - nouveau : FETSCH (Jean, Michel)
186 route des Romains 67200 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
LOGIS ANGELS
491555595 -
S.A.R.L. Capital : 2 000,00 EUR
|
dissolution anticipée de la société, date d'effet : 28/02/2008
liquidateur : METZ (Alexandre)
81 rue du Rhin Napoléon 67100 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
ROUGE ET BLEU
401922612 -
S.A.R.L. Capital : 20 000,00 EUR
|
augmentation du capital de 7 622,45, date d'effet : 28/12/2007
90 avenue du Général-de-Gaulle 67201 Eckbolsheim |
|
31/05/2008 |
AZENE COURTAGE
491106969 -
S.A.R.L. Capital : 4 000,00 EUR
|
adjonction d'activité, date d'effet : 01/01/2008
23 avenue François Mitterrand 67200 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
AGENCE IMMOBILIERE EUROTRANSACTIONS
394955686 -
S.A.R.L. Capital : 7 622,45 EUR
|
modification survenue sur l' administration, date d'effet : 01/01/2008
nomination de cogérant(s) JARRIN (Cédric)
19 rue Saint-Vincent 67500 Haguenau |
|
31/05/2008 |
SNC BIGART
339804718 -
S.N.C. Capital : 762,25 EUR
|
dissolution anticipée de la société, siège de la liquidation : 17 bis rue Roswag 67600 Selestat, date d'effet : 30/11/2006
liquidateur : SIMON BIGART (Jacques)
14 rue des Halles 67000 Strasbourg |
|
31/05/2008 |
IMMOBILIERE MANSART
482711702 -
S.A.R.L. Capital : 40 000,00 EUR
|
modification survenue sur l' administration, date d'effet : 28/12/2007
SEIBERT (Sandra) : cogérant partant
1 rue du Général-de-Gaulle 67550 Vendenheim |
|
31/05/2008 |
CK CONSTRUCTIONS
448679548 -
Société à Responsabilité Limitée Capital : 20 000,00 EUR
|
augmentation du capital de 10 000, transfert de siège et de l'établissement principal du 18 D rue Ferme Claus 67500 Haguenau, date d'effet : 02/01/2008
24 rue Ferme Claus 67500 Haguenau |
|
31/05/2008 |
BOULANGERIE DILBERAY
497845438 -
S.A.R.L. Capital : 1 500,00 EUR
|
dissolution anticipée de la société, siège de liquidation : 3 rue Augustin Fresnel 67200 Strasbourg, date d'effet : 18/02/2008
liquidateur : ATAK NAZMI
4 rue de Reitwiller 67200 Strasbourg |
|