BODACC | |
Numero de la parution | 20100195 |
Date de la parution | 2010-10-07 |
AVIS | |
Numéro d'identification J.O. | BXB10273002626D |
Numéro de l'avis dans la parution | 2683 |
N° de département du Greffe | 92 |
Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE |
ETABLISSEMENT PRINCIPAL | |
Dénomination | MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES |
Forme juridique | Société anonyme d'HLM à conseil d'administration |
Administration | Administrateur : CENTRALE PARIS DEVELOPPEMENT représenté par de MONTAIGNE Philippe modification le 24 Juillet 2009 Administrateur : DELCROIX GUY Administrateur : L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES représenté par BIAUSSER Herve modification le 30 Décembre 2003 Administrateur : L'ASSOCIATION DES RESIDENTS représenté par PERRIGAULT Marc modification le 14 Novembre 2007 Administrateur : GERMOT Jean-Pierre modification le 16 Avril 2007 Administrateur : BREON Hubert en fonction le 25 Novembre 1998 Président du conseil d'administration et directeur général : ALLIAUME Philippe modification le 14 Novembre 2007 Administrateur : TARBES Jean en fonction le 05 Avril 2002 Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND Philippe modification le 24 Janvier 2006 Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS modification le 20 Octobre 2004 Administrateur : GOURISSE Daniel en fonction le 24 Janvier 2006 Administrateur : INGENIEURS DE L ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES MAISON D ES CENTRALIENS représenté par CABRE Jean-Claude modification le 27 Septembre 2010 Administrateur : ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES - ASSOCIATION DES CENTRALIENS représenté par DELCROIX Guy modification le 27 Septembre 2010 Administrateur : MORENO Daniel en fonction le 06 Août 2007 Administrateur : BEGUE Claire en fonction le 06 Août 2007 Administrateur : LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS DE BIEVRE représenté par ORSINI Marie-Estelle en fonction le 24 Septembre 2009 |
IMMATRICULATION | |
N° d'identification | 572184380 |
valeur fixée à RCS | RCS |
Greffe d'immatriculation du dossier | Nanterre |
MODIFICATION | |
Descriptif de la modification | Modification de représentant. |
2017 © Blue Shield Publishing, inc |