IMMATRICULATION |
30/06/2014 |
Gérant : BRUNSWICK Jean Claude Gabriel Georges
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
22/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue de la Banque 75002 Paris |
|
28/01/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 R DE LA BANQUE 75002 PARIS |
|
14/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 R DE LA BANQUE 75002 PARIS |
|
15/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue de la Banque 75002 Paris |
|
15/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue de la Banque 75002 Paris |
|
16/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue de la Banque 75002 Paris |
|
13/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
61 Rue du Landy "valad du parc du Landy" 93300 Aubervilliers |
|
28/09/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
70 Cours de Verdun 33000 Bordeaux |
|
MODIFICATION |
04/05/2010 |
modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
modification du Président Brunswick, Jean Claude Gabriel Georges, modification du Président du comité de surveillance Brunswick, Francois, modification du Membre du comité de surveillance Brunswick, Charles, nomination du Membre du comité de surveillance : Brunswick, Vincent, nomination du Membre du comité de surveillance : Brunswick, Vincent
16 rue de la Banque 75002 Paris |
|
17/05/2013 |
modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
modification du Gérant Brunswick, Jean Claude Gabriel Georges, Membre du comité de surveillance partant : Brunswick, Charles, Membre du comité de surveillance partant : Brunswick, Vincent, Président du comité de surveillance partant : Brunswick, Francois, Commissaire aux comptes titulaire partant : CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Boulay, Daniel
16 rue de la Banque 75002 Paris |
|
09/08/2013 |
Reprise de l'activité après suspension.
|
|
22/12/2022 |
Modification survenue sur l\'administration, la date de début d\'activité, transfert du siège social.
Gérant : BRUNSWICK Jean Claude Gabriel Georges ; Gérant : BRUNSWICK Charles
70 Cours de Verdun 33000 Bordeaux |
|
07/07/2023 |
Modification survenue sur le capital.
70 Cours de Verdun 33000 Bordeaux |
|
12/06/2024 |
Modification survenue sur le capital.
70 Cours de Verdun 33000 Bordeaux |
|
28/06/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Gérant : BRUNSWICK Jean Claude Gabriel Georges
70 Cours de Verdun 33000 Bordeaux |
|