DEPOTS DES COMPTES |
18/03/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
05/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
07/10/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
20/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
03/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
30/01/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
19/10/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
21/10/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
31/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
24/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
04/01/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
24/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
14/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
25/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
15/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
MODIFICATION |
17/11/2009 |
Modification de représentant.
Président : KOUCHNER Gerard Alain Samuel modification le 04 Décembre 2002 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 05 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 05 Novembre 2009
|
|
17/06/2012 |
Modification de l'adresse du siège.
1 rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
07/05/2019 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Octobre 2013 ; Directeur général : BOHUON Nicolas en fonction le 03 Mai 2019 ; Président : NEHS DEVELOPPEMENT en fonction le 03 Mai 2019
|
|
11/12/2019 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NEHS DEVELOPPEMENT ; Directeur général : BOHUON Nicolas ; Directeur général : NICOLI Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
05/01/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NEHS DEVELOPPEMENT ; Directeur général : NICOLI Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
09/07/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NEHS DEVELOPPEMENT ; Directeur général : NICOLI Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : SENECHAULT Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Frank ; Commissaire aux comptes suppléant : TAPIRO Nathaniel ; Commissaire aux comptes suppléant : ROITMAN DESCAMPS Virginie
1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
15/07/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NEHS DEVELOPPEMENT ; Directeur général : NICOLI Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : SENECHAULT Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Frank ; Commissaire aux comptes suppléant : ROITMAN DESCAMPS Virginie ; Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE AUDIT CONSEIL
1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
22/07/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NEHS DEVELOPPEMENT ; Directeur général : NICOLI Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE AUDIT CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Frank ; Commissaire aux comptes suppléant : ROITMAN DESCAMPS Virginie ; Commissaire aux comptes suppléant : EMARGENCE AUDIT
1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
30/08/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NEHS DEVELOPPEMENT ; Directeur général : NICOLI Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
|
RADIATION |
20/01/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Radiation de la société au jeudi 20 janvier 2022
1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff |
| VENTE ET CESSION |
30/11/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Cessions de la société au mardi 30 novembre 2021
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION STE D EDITIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES Société par actions simplifiée Au capital de : 5 000,00 EUR Siège social 1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff N° RCS 712 012 129 RCS Nanterre, est société absorbante LES EDITIONS D
Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce
|
|