Liste des évènements de :
RAYNALD DUJARDIN JEROME MARTINOT & AMANDINE CHAVOT NOTAIRES ASSOCIES
-
Home
-
Bodacc
- 305207359
MODIFICATION |
11/10/2011 |
Modification de la dénomination. Modification de représentant.
Co-gérant associé : CHAVOT Patrick Jean Andre modification le 21 Novembre 2000 Co-gérant associé : DUJARDIN Raynald Jean Ernest modification le 21 Novembre 2000 Co-gérant associé : MARTINOT Jerome Claude Jean en fonction le 21 Novembre 2000 Associée gérante : CHAVOT Amandine en fonction le 03 Octobre 2011
|
|
13/01/2013 |
Modification de la dénomination. Modification de représentant.
Gérant Associé : DUJARDIN Raynald Jean Ernest modification le 21 Novembre 2000 Gérant Associé : MARTINOT Jerome Claude Jean en fonction le 21 Novembre 2000 Gérant Associé : CHAVOT Amandine en fonction le 03 Octobre 2011
|
|
12/04/2018 |
Modification de représentant. Modification de la dénomination.
Gérant Associé : DUJARDIN Raynald Jean Ernest modification le 21 Novembre 2000 ; Gérant Associé : MARTINOT Jerome Claude Jean en fonction le 21 Novembre 2000 ; Gérant Associé : CHAVOT Amandine en fonction le 03 Octobre 2011 ; Gérant Associé : SONNEVILLE Louis en fonction le 10 Avril 2018 ; Gérant Associé : DUJARDIN Alexandra en fonction le 10 Avril 2018
|
|
24/04/2018 |
Modification de représentant.
Gérant Associé : MARTINOT Jerome Claude Jean en fonction le 21 Novembre 2000 ; Gérant Associé : CHAVOT Amandine en fonction le 03 Octobre 2011 ; Gérant Associé : SONNEVILLE Louis en fonction le 10 Avril 2018 ; Gérant Associé : DUJARDIN Alexandra en fonction le 10 Avril 2018
|
|
17/05/2020 |
Modification survenue sur la dénomination.
1 Rue d'Alsace 78100 Saint-Germain-en-Laye |
|
19/05/2020 |
Modification survenue sur la dénomination.
1 Rue d'Alsace 78100 Saint-Germain-en-Laye |
|
15/12/2020 |
Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le capital.
Gérant, Associé : MARTINOT Jerome Claude Jean ; Gérant, Associé : SONNEVILLE Louis ; Gérant, Associé : DUJARDIN Alexandra ; Gérant, Associé : CHAVOT Amandine ; Gérant : VITALI Hugo ; Gérant : CONCE-DJIANE Anne-Charlotte
1 Rue D'Alsace 78100 Saint-Germain-en-Laye |
|
Voir la fiche Sirene de RAYNALD DUJARDIN JEROME MARTINOT & AMANDINE CHAVOT NOTAIRES ASSOCIES
Voir le rapport économique de RAYNALD DUJARDIN JEROME MARTINOT & AMANDINE CHAVOT NOTAIRES ASSOCIES
AMMAR MATHILDE CLARA JEANNE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |