Liste des évènements de :
GPT AUTOMATISATION GREFFES INFORMATIQUE
-
Home
-
Bodacc
- 309019669
MODIFICATION |
06/07/2010 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MAUGE, MICHEL & ASSOCIES - C M M A
108 rue Damrémont 75018 Paris |
|
02/12/2012 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Mey, Frederic, nomination de l'Administrateur : Salive, Caroline, Contrôleur des comptes partant : Faure, Pierre, nomination du Contrôleur des comptes : Renard, Arnauld
108 rue Damrémont 75018 Paris |
|
21/02/2018 |
modification survenue sur l'administration
modification du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée SCP JEAN-MICHEL VALENTIN - SEBASTIEN MASMEJEAN ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : SCP GREFFE LILLE METROPOLE ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PASCAL DANIEL ET THIERRY DANIEL, GREFFIERS DE TRIBUNAL DE COMMERCE ASSOCIES ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : SELARL PDM, SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PATRIX PRINTEMS ET ALIX PRINTEMS, GREFFIERS DE TRIBUNAL DE COMMERCE, ASSOCIES D'UNE SOCIETE TITU- LAIRE D'UN OFFICE DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE ; Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET P CASTAGNET ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET MAUGE, MICHEL & ASSOCIES - C M M A
108 rue Damrémont 75018 Paris |
|
28/12/2022 |
modification survenue sur l\'administration
Administrateur partant : Laisne, Bruno Pierre Joseph ; nomination de l\'Administrateur : Laisné, Frédéric Roger Marc Joseph ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : PASCAL DANIEL ET THIERRY DANIEL, GREFFIERS DE TRIBUNAL DE COMMERCE ASSOCIES ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : GTC Orléans ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : GTC TOURS ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : SELARL GTC FORT DE FRANCE ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : GTC CAYENNE ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : GTC Saint-Pierre de la Réunion ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : Laurent PILLE - Christelle MARTOWICZ ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PIERRE-OLIVIER HULIN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D\'UN OFFICE DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS ; Contrôleur de gestion partant : Laisne, Frederic ; nomination du Contrôleur de gestion : Printems, Alix
108 rue Damrémont 75018 Paris |
|
Voir la fiche Sirene de GPT AUTOMATISATION GREFFES INFORMATIQUE
Voir le rapport économique de GPT AUTOMATISATION GREFFES INFORMATIQUE
CROUTCH YANNICK JEAN-PIERRE OSCAR
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |