Liste des évènements de :
SCI BRUNE
-
Home
-
Bodacc
- 310677760
CREATION |
27/08/2015 |
gestion locative
Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNE Alain, Jean, Pierre
1 - 2 rue Pierre Mangeart (1 - 2) 51110 Isles-sur-Suippe |
|
IMMATRICULATION |
27/08/2015 |
gestion locative
Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNE Alain, Jean, Pierre
1 - 2 rue Pierre Mangeart (1 - 2) 51110 Isles-sur-Suippe |
|
DEPOTS DES COMPTES |
20/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
84 route de Taizan 85230 Saint-Urbain |
|
21/06/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
84 route de Taizan 85230 Saint-Urbain |
|
MODIFICATION |
06/02/2009 |
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Départ de gérant
Gérant associé indéfiniment responsable : BRUNE Alain Jean Pierre. Associé indéfiniment responsable : AB-FINAGEST.
30 chemin de Mercières 60200 Compiègne |
|
24/12/2020 |
modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration et changement de statut juridique
modification du Gérant Brune, Alain, Jean, Pierre ; Associé indéfiniment responsable partant : AB-FINAGEST
84 route de Taizan 85230 Saint-Urbain |
|
Voir la fiche Sirene de SCI BRUNE
Voir le rapport économique de SCI BRUNE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |