DEPOTS DES COMPTES |
02/06/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 rue de Cambrai 75947 Paris |
|
18/07/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 rue de Cambrai 75947 Paris |
|
23/12/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 R DE CAMBRAI CEDEX 19L ARTOIS/ESPACE PONT DE FLANDRE 75947 PARIS |
|
02/08/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 R DE CAMBRAI CEDEX 19L ARTOIS/ESPACE PONT DE FLANDRE 75947 PARIS |
|
02/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 rue de Cambrai Cedex 19L Artois/Espace Pont de Flandre 75947 Paris |
|
27/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai Cedex 19L'Artois-11 75947 Paris |
|
30/06/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai Cedex 19L'Artois-11 75947 Paris |
|
15/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
30/05/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
06/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
03/06/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
16/05/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
10/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
21/02/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
11/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
21/05/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de Cambrai 75947 Paris |
|
MODIFICATION |
19/12/2008 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Cohen-Skalli, nom d'usage : Balouka, Martine, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Jeannest De Gyves, Christophe, nomination du Directeur général délègué : Bertin, Christian.
11 rue de Cambrai L Artois/Espace Pont de Flandre 75947 Paris |
|
01/10/2010 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Jeannest De Gyves, Christophe, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Mennekens, James, Directeur général délégué partant : Bertin, Christian, nomination du Directeur général délégué : Chabaille D'auvigny, Ghislain
11 rue de Cambrai L Artois/Espace Pont de Flandre 75947 Paris |
|
29/05/2011 |
modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), l'administration et Société ayant participé à l'opération de fusion : PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME MANAGEMET - SAS - 424.444.024 rcs Paris - PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME
Administrateur partant : PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME MANAGEMENT (SAS) représentée par HELLIN, THIERRY, Adresse : Demeurant 40 avenue du Parc 78150 Le Chesnay, nomination de l'Administrateur : PIERRE & VACANCES TOURISME EUROPE représentée par Hellin, Thierry, Adresse : 4 rue Robert Estienne 75008 Paris
11 rue de Cambrai L Artois/espace Pont de Flandre 75947 Paris |
|
04/11/2011 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
pont de Flandre 11 Rue de Cambrai L Artois/espace 75947 Paris |
|
14/03/2012 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : Chabaille D'auvigny, Ghislain
pont de Flandre 11 Rue de Cambrai L Artois/espace 75947 Paris |
|
25/04/2012 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 51 663 135,00 EUR
pont de Flandre 11 Rue de Cambrai L Artois/espace 75947 Paris |
|
26/09/2012 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 6 055 935,00 EUR
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
16/06/2013 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Mennekens, James, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Gri, Françoise
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
21/11/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Gri, Françoise, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Cohen Skalli, nom d'usage : Valette, Martine
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
03/06/2015 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
08/06/2017 |
modification survenue sur l'administration
modification de l'Administrateur PIERRE VACANCES TOURISME EUROPE, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
20/06/2018 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : A.A.C.E. - ILE DE FRANCE ; modification du Commissaire aux comptes titulaire GRANT THORNTON
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
15/01/2019 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : GIE PV-CP SERVICES ; modification de l'Administrateur PIERRE VACANCES TOURISME EUROPE représenté par , Dubois Patricia nom d'usage : Damerval Adresse : 28 avenue Niel 75017 Paris
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
31/05/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Cohen Skalli, nom d'usage : Vallette, Martine ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Sion, Grégory ; nomination de l'Administrateur : Cohen Skalli, nom d'usage : Vallette, Martine
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
19/06/2020 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Cohen Skalli, nom d'usage : Vallette, Martine ; nomination de l'Administrateur : Caillere, Yann
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
09/10/2020 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES ; nomination de l'Administrateur : PV-CP Gestion Exploitation représenté par Lemasson Jean-Christophe Adresse : 115 rue de la Convention 75015 Paris
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
11/02/2021 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Caillere, Yann ; nomination de l'Administrateur : Gervais, Franck ; Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
23/03/2021 |
modification survenue sur la dénomination, l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : PIERRE VACANCES TOURISME EUROPE ; nomination de l'Administrateur : PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE représenté par Gervais Franck Adresse : 11A route de la Cascade 78110 Le Vesinet
rue de Cambrai L'Artois-11 75947 Paris |
|
RADIATION |
07/06/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Radiation de la société au mardi 07 juin 2011
11 rue de Cammbrai l'Artois Espace Pont de Flandre Paris 75947 Paris 79 |
| VENTE ET CESSION |
31/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Cessions de la société au mardi 31 mai 2011
Catégorie : Mise en activité d'une société suite à achat
Opposition : Il n'y a pas lieu a réception d'opposition
Origine du fond : Apport d'un fonds de commerce
Type d'établissement : Etablissement principal
Résidence de Loisirs le Moulin des Cordeliers 37600 Loches |
|
10/06/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
Cessions de la société au vendredi 10 juin 2011
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Origine du fond : Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 36642937 Euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Les petites affiches des Alpes Maritimes du lundi 02 mai 2011
1 avenue Frédéric Mistral Port Prestige 06600 Antibes |
|
21/06/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÃMES
Cessions de la société au mardi 21 juin 2011
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Origine du fond : Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 36642937.92 EUR
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Les Petites Affiches du lundi 02 mai 2011
Residence Orion Port Royal BP 212 30240 Le Grau-du-Roi |
|
21/06/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÃMES
Cessions de la société au mardi 21 juin 2011
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Origine du fond : Etablissement complémentaire acquis par apport au montant évalué à 36642937.92 EUR
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : Les Petites Affiches du lundi 02 mai 2011
Triangle de la Gare les Allées Boissy d'Anglas 30000 Nîmes |
|
19/07/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Cessions de la société au mardi 19 juillet 2011
Catégorie : Apport d'un établissement secondaire/complémentaire (personne morale, uniquement)
Opposition : Il n'y a pas lieu a réception d'opposition
Origine du fond : Acquis par apport partiel d'actif
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Les Petites Affiches du lundi 02 mai 2011
6 rue de la Verrerie Cannes Verrerie 06150 Cannes la Bocca |
|
22/12/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mardi 22 décembre 2020
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : PV-CP DISTRIBUTION Forme : Société anonyme Adresse du siège : L'Artois-11, rue de Cambrai 75947 Paris Cedex 19 Capital : 6055935.00 EUR Numéro unique d'identification :
Opposition : Article L.236-21 du code de commerce
|
|
22/12/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mardi 22 décembre 2020
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : PV-CP DISTRIBUTION Forme : Société anonyme Adresse du siège : L'Artois-11, rue de Cambrai 75947 Paris Cedex 19 Capital : 6055935.00 EUR Numéro unique d'identification :
Opposition : Article L.236-21 du code de commerce
|
|