Liste des évènements de :
CABINET DE MASSO- KINESITHERAPIE-REEDUCATION - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE MESSIEURS
-
Home
-
Bodacc
- 315215616
MODIFICATION |
26/02/2009 |
Changement de dénomination sociale Changement de co-gérant:partant:DEMOULIN Gérard nouveau:LECLERC Eric
Co-gérant associé indéfiniment responsable : LAMBERTON Patrick Alexandre Vincent. Co-gérant associé indéfiniment responsable : PAYROU Régis Xavier Jerome. Co-gérant associé indéfiniment responsable : SCARPELLINI Michael. Co-gérant associé indéfiniment responsable : LECLERC Eric Paul Robert.
14 avenue Jean Jaurès 66200 Elne |
|
05/02/2012 |
Prorogation de durée jusqu'au 4.2.2042
Co-gérant associé indéfiniment responsable : LAMBERTON Patrick Alexandre Vincent Co-gérant associé indéfiniment responsable : PAYROU Régis Xavier Jerome Co-gérant associé indéfiniment responsable : SCARPELLINI Michael Co-gérant associé indéfiniment responsable : LECLERC Eric Paul Robert
14 avenue Jean Jaurès 66200 Elne |
|
21/01/2015 |
Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
LECLERC Eric Paul Robert nom d'usage : LECLERC n'est plus gérant. LECLERC Eric Paul Robert nom d'usage : LECLERC n'est plus Associé. SIUDA Stanislas Maurice Eugène Jacques nom d'usage : SIUDA devient gérant. SIUDA Stanislas Maurice Eugène Jacques nom d'usage : SIUDA devient Associé.
|
|
01/12/2022 |
Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de l\'administration.
LAMBERTON Patrick Alexandre Vincent nom d\'usage : LAMBERTON n\'est plus gérant. LAMBERTON Patrick Alexandre Vincent nom d\'usage : LAMBERTON n\'est plus AssociéCapital : 12 024,36 EUR
|
|
Voir la fiche Sirene de CABINET DE MASSO- KINESITHERAPIE-REEDUCATION - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE MESSIEURS
Voir le rapport économique de CABINET DE MASSO- KINESITHERAPIE-REEDUCATION - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE MESSIEURS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LALANDE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |