IMMATRICULATION |
19/12/2012 |
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
23/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOURGOIN-JALLIEU
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre-Bonnard, 38690 Le Grand-Lemps |
|
28/01/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOURGOIN-JALLIEU
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre-Bonnard, 38690 Le Grand-Lemps |
|
02/09/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Bonnard 38690 Le Grand-Lemps |
|
26/07/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Bonnard 38690 Le Grand-Lemps |
|
04/07/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Bonnard 38690 Le Grand-Lemps |
|
06/07/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Bonnard 38690 Le Grand-Lemps |
|
09/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
20/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
25/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
10/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
12/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
18/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
08/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 Avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
26/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 Avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
29/09/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 Avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
30/07/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 Avenue Louis Blériot 38590 Saint-Ãtienne-de-Saint-Geoirs |
|
MODIFICATION |
12/10/2008 |
changement de commissaire aux comptes suppléant ; le 02/04/2008
ancien commissaire aux comptes suppléant : BONNOT (Thierry) ; nouveau commissaire aux comptes suppléant : RUIZ (Laurence).
rue Pierre-Bonnard 38690 Le Grand-Lemps |
|
13/05/2011 |
Modification de l'administration.
VIAL Martine Françoise nom d'usage : LABBE devient administrateur.
|
|
29/05/2013 |
Modification de la dénomination.
|
|
10/10/2014 |
Modification de l'administration.
RUIZ Laurence nom d'usage : RUIZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ORTUNO Emmanuelle nom d'usage : ORTUNO devient commissaire aux comptes suppléant.
|
|
10/10/2014 |
Modification du capital.
Capital : 500 000,00 EUR
|
|
02/09/2015 |
Adjonction du nom commercial. Modification de l'administration. Modification de l'activité.
Modification de la désignation d'un dirigeant : président du conseil d'administration, nouvelle identité : DE BARROS Paulino nom d'usage : DE BARROS. Modification de la désignation d'un dirigeant : directeur général, nouvelle identité : DE BARROS Paulino nom d'usage : DE BARROS. Modification de la désignation d'un dirigeant : directeur général délégué, nouvelle identité : JACQUIER LAFORGE Jean-Louis nom d'usage : JACQUIER LAFORGE. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur, nouvelle identité : JACQUIER LAFORGE Jean-Louis nom d'usage : JACQUIER LAFORGE. Société à responsabilité limitée SOLTEC DEVELOPPEMENT devient administrateur représenté(e) par DE BARROS Paulino nom d'usage : DE BARROS.
|
|
19/07/2017 |
Modification de l'administration.
VIAL Martine Françoise nom d'usage : LABBE n'est plus administrateur
|
|
03/03/2019 |
Modification de l'administration.
Société à responsabilité limitée LBO EXPERTS devient commissaire aux comptes titulaire. LAMBERSEND Stéphane nom d'usage LAMBERSEND n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ORTUNO Emmanuelle nom d'usage ORTUNO n'est plus commissaire aux comptes suppléant
|
|
06/10/2019 |
Modification de l'administration.
Société à responsabilité limitée LBO EXPERTS n'est plus commissaire aux comptes titulaire
|
|
25/11/2020 |
Modification de l'activité.
|
|
06/11/2022 |
Modification de l\'administration.
LUXOS Gérard nom d\'usage : LUXOS n\'est plus administrateur
|
|
28/05/2023 |
Modification de l\'administration.
Société à responsabilité limitée SOLTEC DEVELOPPEMENT n\'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée FABER TECH devient administrateur
|
|