CREATION |
05/11/2020 |
courtage en assurance et réassurance, notamment dans le domaine du voyage ; prestations d'assistance et d'accompagnement au voyage
Président : JEAN-MARIE GUIAN SL ; Directeur général : Gojon Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : Barbet Massin Michel
8-14 Rue de l'Arche Zac Danton-Immeuble Colisée Gardens 92400 Courbevoie |
|
IMMATRICULATION |
05/11/2020 |
courtage en assurance et réassurance, notamment dans le domaine du voyage ; prestations d'assistance et d'accompagnement au voyage
Président : JEAN-MARIE GUIAN SL ; Directeur général : Gojon Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : Barbet Massin Michel
8-14 Rue de l'Arche Zac Danton-Immeuble Colisée Gardens 92400 Courbevoie |
|
DEPOTS DES COMPTES |
26/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
30 rue de Mogador 75009 Paris |
|
20/09/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
30 rue de Mogador 75009 Paris |
|
23/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
30 R DE MOGADOR 75009 PARIS |
|
14/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
30 rue de Mogador 75009 Paris |
|
08/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
106-108 rue La Boétie 75008 Paris |
|
03/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
106-108 rue La Boétie 75008 Paris |
|
10/06/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
40-44 rue Washington 75008 Paris |
|
10/06/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
40-44 rue Washington 75008 Paris |
|
05/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
40-44 rue Washington 75008 Paris |
|
07/10/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
8-14 Rue de l\'Arche 92400 Courbevoie |
|
MODIFICATION |
08/01/2009 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Guermont, Jean Marie Joseph Mathurin, nomination du Président : Commune, François.
30 rue de Mogador 75009 Paris |
|
30/04/2010 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Commune, François, nomination du Président : Du Mesnil Du Buisson, Hubert Marie Michel Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
30 rue de Mogador 75009 Paris |
|
13/11/2011 |
modification survenue sur le nom commercial, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Verhaeghe, Roland, Commissaire aux comptes suppléant partant : Berthurel, Daniel
106-108 rue La Boétie 75008 Paris |
|
02/09/2012 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Du Mesnil Du Buisson, Hubert Marie Michel Philippe, nomination du Président : Guian, Jean Marie
106-108 rue La Boétie 75008 Paris |
|
10/12/2013 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Guermont, Jean-Luc Maurice
106-108 rue La Boétie 75008 Paris |
|
28/02/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Guian, Jean Marie, nomination du Président : JEAN-MARIE GUIAN SL représenté par N° d'immatriculation 4430-2012
106-108 rue La Boétie 75008 Paris |
|
16/10/2014 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
40-44 rue Washington 75008 Paris |
|
02/12/2014 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
40-44 rue Washington 75008 Paris |
|
05/02/2016 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Barbet Massin, Michel
40-44 rue Washington 75008 Paris |
|
23/02/2022 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : JEAN-MARIE GUIAN SLà; Directeur général : Gojon Philippe
8-14 Rue de l'Arche Zac Danton-Immeuble Colisée Gardens 92400 Courbevoie |
|
08/02/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : JEAN-MARIE GUIAN SL
8-14 Rue de l\'Arche Zac Danton-Immeuble Colisée Gardens 92400 Courbevoie |
|
10/05/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : SPB
8-14 Rue de l\'Arche Zac Danton-Immeuble Colisée Gardens 92400 Courbevoie |
|
VENTE ET CESSION |
28/05/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Cessions de la société au dimanche 28 mai 2023
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET D\'APPORT PARTIEL D\'ACTIF LES ASSURANCES DE PARIS - AVI INTERNATIONAL Société par actions simplifiée Au capital de : 100 000,00 EUR Si
Opposition : Art. L.236-21 du code de commerce
|
|