CREATION |
25/02/2021 |
activité inchangée
Gérant : HSBC REIM (FRANCE) ; Président du conseil de surveillance : GAZET DU CHATELIER Christian ; Membre du conseil de surveillance : KLINGER Henri ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président : JULLIEN Jean Bernard ; Membre du conseil de su
101 Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie |
|
IMMATRICULATION |
25/02/2021 |
activité inchangée
Gérant : HSBC REIM (FRANCE) ; Président du conseil de surveillance : GAZET DU CHATELIER Christian ; Membre du conseil de surveillance : KLINGER Henri ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président : JULLIEN Jean Bernard ; Membre du conseil de su
101 Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie |
|
MODIFICATION |
06/06/2008 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 277 449 350,00 EUR
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
26/08/2008 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Duhamel, Alain Rene Pierre, nomination du Membre du conseil de surveillance : Ritter, Eric
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
27/11/2008 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 305 000 000,00 EUR
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
05/08/2009 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil de surveillance Rouves, Jean Claude, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Lamarque, Gilles, modification du Membre du conseil de surveillance Du Masle, Louis Marie Joseph Andre
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
02/05/2010 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 335 500 000,00 EUR
103 Ave des Champs Elysees 75008 Paris |
|
12/08/2010 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Pelletier, Maurice Marcel Marie, Membre du conseil de surveillance partant : De Geloes D'elsloo, Bertrand, nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Lannic, Joseph, nomination du Membre du conseil de surveillance : SCI DIONYSOS
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
26/08/2010 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 369 050 000,00 EUR
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
01/06/2011 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire SNR AUDITCapital : 416 630 000,00 EUR
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
03/08/2011 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Balay, Bernard Pierre Marie, Membre du conseil de surveillance partant : Tiessen, Henri, nomination du Membre du conseil de surveillance : Agabeyan, Armand Rolland, nomination du Membre du conseil de surveillance : De Saivre, Dominique, Commissaire aux comptes suppléant partant : Roux, Gerard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chigot, Didier
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
06/10/2011 |
modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, le capital (diminution) et la forme juridique
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
27/05/2012 |
modification survenue sur l'administration
modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Gazet Du Chatelier, Christian
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
29/07/2012 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Du Masle, Louis Marie Joseph Andre, Membre du conseil de surveillance partant : Boulois, Dominique, nomination du Membre du conseil de surveillance : Duhamel, Alain, nomination du Membre du conseil de surveillance : Poppe, Gérard
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
21/08/2013 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Lapierre, Bernard Pierre Emile, Membre du conseil de surveillance partant : Le Lannic, Joseph, nomination du Membre du conseil de surveillance : Delion, Geoffroy, nomination du Membre du conseil de surveillance : Groelly, Fabien
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
10/08/2014 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Agabeyan, Armand Rolland, nomination du Membre du conseil de surveillance : SURAVENIR
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
16/08/2015 |
modification survenue sur l'administration
modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Jullien, Jean Bernard, Président du conseil de surveillance partant : Rouves, Jean Claude, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Lamarque, Gilles, modification du Président du conseil de surveillance Gazet Du Chatelier, Christian, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Poppe, Gérard, Membre du conseil de surveillance partant : De Saivre, Dominique, Membre du conseil de surveillance partant : Duhamel, Alain, nomination du Membre du conseil de surveillance : Bacher, Jean-Claude, nomination du Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L'ASSURANCE (S A C R A ), nomination du Membre du conseil de surveillance : Peroni, Christophe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Boucher, Pierre
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
05/08/2016 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Peuch Lestrade, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boyer, Franck
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
20/08/2017 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Boucher, Pierre, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dumont, nom d'usage : Cesari, Evelyne
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
14/09/2018 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Bacher, Jean-Claude ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Barlet, Arnaud
103 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
11/05/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Gérant : HSBC REIM (FRANCE) ; Président du conseil de surveillance : GAZET DU CHATELIER Christian ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président : JULLIEN Jean Bernard ; Membre du conseil de surveillance : BARATON Marc ; Membre du conseil de surveillance : CATTIN Michel ; Membre du conseil de surveillance : RITTER Eric ; Membre du conseil de surveillance : SCI DIONYSOS ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président : Poppe Gérard ; Membre du conseil de surveillance : Delion Geoffroy ; Membre du conseil de surveillance : Groelly Fabien ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D\'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L\'ASSURANCE (S A C R A ) ; Membre du conseil de surveillance : Peroni Christophe ; Membre du conseil de surveillance : Cesari Evelyne ; Membre du conseil de surveillance : Barlet Arnaud ; Membre du conseil de surveillance : VANPOULLE Christophe Jean Philippe ; Membre du conseil de surveillance : GIBELLINI Marco ; Commissaire aux comptes titulaire : SNR AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : Chigot Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : Boyer Franck
110 Esplanade Général de Gaulle 92400 Courbevoie |
|
14/05/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Gérant : HSBC REIM (FRANCE) ; Président du conseil de surveillance : GAZET DU CHATELIER Christian ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président : JULLIEN Jean Bernard ; Membre du conseil de surveillance : BARATON Marc ; Membre du conseil de surveillance : CATTIN Michel ; Membre du conseil de surveillance : RITTER Eric ; Membre du conseil de surveillance : SCI DIONYSOS ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président : Poppe Gérard ; Membre du conseil de surveillance : Delion Geoffroy ; Membre du conseil de surveillance : Groelly Fabien ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D\'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L\'ASSURANCE (S A C R A ) ; Membre du conseil de surveillance : Peroni Christophe ; Membre du conseil de surveillance : Cesari Evelyne ; Membre du conseil de surveillance : Barlet Arnaud ; Membre du conseil de surveillance : VANPOULLE Christophe Jean Philippe ; Membre du conseil de surveillance : GIBELLINI Marco ; Membre du conseil de surveillance : COUMES Pascale Elisabeth ; Membre du conseil de surveillance : AAAZ ; Commissaire aux comptes titulaire : SNR AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : Chigot Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : Boyer Franck
110 Esplanade Général de Gaulle 92400 Courbevoie |
|
13/10/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Gérant : HSBC REIM (FRANCE) ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : JULLIEN Jean Bernard ; Membre du conseil de surveillance : BARATON Marc ; Membre du conseil de surveillance : CATTIN Michel ; Membre du conseil de surveillance : RITTER Eric ; Membre du conseil de surveillance : SCI DIONYSOS ; Membre du conseil de surveillance : Delion Geoffroy ; Membre du conseil de surveillance : Groelly Fabien ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE D\'ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L\'ASSURANCE (S A C R A ) ; Membre du conseil de surveillance : Peroni Christophe ; Membre du conseil de surveillance : Cesari Evelyne ; Membre du conseil de surveillance : Barlet Arnaud ; Membre du conseil de surveillance : VANPOULLE Christophe Jean Philippe ; Membre du conseil de surveillance : GIBELLINI Marco ; Membre du conseil de surveillance : COUMES Pascale Elisabeth ; Membre du conseil de surveillance : AAAZ ; Membre du conseil de surveillance : Orano Recyclage ; Commissaire aux comptes titulaire : SNR AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : Chigot Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : Boyer Franck
110 Esplanade Général de Gaulle 92400 Courbevoie |
|