DEPOTS DES COMPTES |
29/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
99-101 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris |
|
27/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
99-101 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris |
|
13/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
99-101 R DE L ABBE GROULT 75015 PARIS |
|
08/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
99-101 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris |
|
25/06/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
235 avenue le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt |
|
29/06/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
235 avenue le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt |
|
05/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
235 avenue le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt |
|
18/05/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
235 avenue le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt |
|
21/12/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
235 avenue le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt |
|
15/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
62 rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris |
|
MODIFICATION |
03/09/2008 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Gueguen, Franck, Administrateur partant : Silverio, Edouard, Administrateur partant : Beleau, Françis, Administrateur partant : Hersard, Katia, nomination de l'Administrateur : Financière CMG représentée par BESANCON, Eustache, Adresse : 31 boulevard de Latour Maubourg 75007 Paris, nomination de l'Administrateur : Pupin, Antoine
99-101 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris |
|
09/10/2008 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Carrega, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
99-101 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris |
|
20/02/2009 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 7 000 000,00 EUR
99-101 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris |
|
13/09/2009 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Pupin, Antoine, nomination de l'Administrateur : 21 CENTRALE PARTNERS représentée par PUPIN, Antoine, Adresse : 3 rue Champflour 78160 Marly le Roi
99-101 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris |
|
30/06/2011 |
Modification de l'adresse du siège.
235 avenue le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt |
|
07/11/2012 |
Modification de l'activité.
|
|
20/04/2014 |
Modification de la dénomination. Modification du nom commercial.
|
|
20/04/2014 |
Modification du nom commercial.
|
|
20/04/2014 |
Modification du nom commercial.
|
|
05/05/2019 |
Modification du capital.
Capital : 30 233 000,00 EUR
|
|
04/06/2019 |
Modification du capital.
Capital : 32 233 000,00 EUR
|
|
11/07/2019 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 17 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 17 Décembre 2013 ; Président : PROSPHERES en fonction le 08 Juillet 2019
|
|
13/11/2019 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : KEN GROUP ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
88 Boulevard Galliéni 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
26/06/2020 |
Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur le nom commercial, le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de
nomination du Président : KEN GROUP ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
62 rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris |
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
10/06/2016 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE : Extrait de jugement
Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
235 avenue le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt |
|
21/05/2019 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE : Extrait de jugement
Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
88 boulevard Galliéni 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
31/10/2023 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : Extrait de jugement
Jugement d\'homologation de l\'accord
Jugement d\'homologation de l\'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
62 rue Jouffroy d\'Abbans 75017 Paris |
| VENTE ET CESSION |
26/05/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 26 mai 2013
Catégorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation
Opposition : au fonds cédé 63/65 rue de Bagnolet 75020 Paris pour la validité, Club Med gym 235 avenue le jour se lève 92100 Boulogne-Billancourt pour la correspondance .
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 101741,40 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les Petites Affiches du mardi 30 avril 2013
63/65 rue de Bagnolet 75020 Paris |
|
31/01/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au jeudi 31 janvier 2019
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Description : Adresse de l'ancien propriétaire : 65 rue de Bagnolet 75020 Paris Date de l'acte : 20/12/2018 Enregistré le 11/01/2019 au SDE de Paris Ste Hyacinthe dossier 2019 00002063 référence 7544P61 2019 A 00636. Les oppositions seront reçues dans les dix jour
Opposition : au fonds vendu 65 rue de Bagnolet 75020 Paris pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 300000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : La Loi du jeudi 17 janvier 2019
65 rue de Bagnolet 75020 Paris |
|