DEPOTS DES COMPTES |
20/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
24/06/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
25/08/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
10/06/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
09/07/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
22/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
02/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
06/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
25/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
17/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
08/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
02/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 Rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
16/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 Rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
12/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃâ°TEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 Rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
09/07/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 Rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
MODIFICATION |
29/01/2008 |
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : REYDEL JEAN-CLAUDE. Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL en fonction le 24 Juillet 1997. Président : ALBRECHT Jean-Claude en fonction le 18 Janvier 2008.
|
|
31/08/2008 |
Modification de l'adresse du siège.
5 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
10/10/2008 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : REYDEL JEAN-CLAUDE. Président : ALBRECHT Jean-Claude en fonction le 18 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 01 Octobre 2008. Directeur général : BURGAUD Thierry en fonction le 01 Octobre 2008.
|
|
09/12/2008 |
Modification de représentant.
Président : ALBRECHT Jean-Claude en fonction le 18 Janvier 2008. Directeur général : BURGAUD Thierry en fonction le 01 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 26 Novembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 26 Novembre 2008.
|
|
24/05/2009 |
Modification de représentant.
Directeur général : BURGAUD Thierry en fonction le 01 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 26 Novembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 26 Novembre 2008. Président : GOULLEY Philippe en fonction le 13 Mai 2009.
|
|
29/05/2011 |
Modification du capital. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 26 Novembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 26 Novembre 2008 Président : GOULLEY Philippe en fonction le 13 Mai 2009Capital : 1 903 880,00 EUR
|
|
20/09/2011 |
Modification de représentant.
Président : GOULLEY Philippe en fonction le 13 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 12 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 12 Septembre 2011
|
|
17/03/2015 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 12 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 12 Septembre 2011 Président : LE RÃVEILLà Guillaume en fonction le 09 Mars 2015
|
|
21/09/2016 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 16 Septembre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 16 Septembre 2016 Président : LE DOEUFF Alain en fonction le 16 Septembre 2016
|
|
29/07/2018 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 16 Septembre 2016 ; Président : LE DOEUFF Alain en fonction le 16 Septembre 2016
|
|
06/03/2019 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A modification le 16 Septembre 2016 ; Président : PICARD Laurent en fonction le 04 Mars 2019
|
|
31/12/2022 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : NAUCHE Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
5 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
05/09/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : LE CHAPELAIN Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
5 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
05/07/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : LE CHAPELAIN Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
5 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
VENTE ET CESSION |
21/03/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Cessions de la société au jeudi 21 mars 2019
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Par acte SSPdu 28/02/2019, enregistré au SDE Aix en Provence le 07/03/2019 dos.2019 00005511 ref.1324P61-2019 A 01919
Opposition : au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance en l'Etude de Me F DUBEE SELARL LEMBO et associés 30 place DENFERT ROCHEREAU 75014 PARIS - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 400000 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La Provence (13) du vendredi 15 mars 2019
320 chemin de Font Carro 13290 Aix-en-Provence-les-milles |
|
29/03/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Cessions de la société au vendredi 29 mars 2019
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Par acte SSPdu 28/02/2019, enregistré au SDE Aix en Provence le 07/03/2019 dos.2019 00005511 ref.1324P61-2019 A 01919 Adresse du vendeur 320 chemin de Font Carro 13290 Les Milles
Opposition : au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance en l'Etude de Me F DUBEE SELARL LEMBO et associés 30 place DENFERT ROCHEREAU 75014 PARIS - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 400000 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La Provence (13) du vendredi 15 mars 2019
320 chemin de Font Carro 13290 Aix-en-Provence-les-milles |
|