DEPOTS DES COMPTES |
05/12/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85700 Pouzauges |
|
21/10/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85700 Pouzauges |
|
11/11/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85700 Pouzauges |
|
05/12/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
route de la Gare 85700 Pouzauges |
|
05/12/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
route de la Gare 85700 Pouzauges |
|
17/12/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
route de la Gare 85700 Pouzauges |
|
06/10/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
route de la Gare 85700 Pouzauges |
|
MODIFICATION |
13/04/2010 |
Changement de président
Président de la société : DOIZON Raymond Manuel Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, représenté par M MACE François Commissaire aux comptes titulaire : COFIREC Commissaire aux comptes suppléant : JACOB-CUNY Ségolène Commissaire aux comptes suppléant : LHOMMEAU Philippe
85700 Pouzauges |
|
08/12/2011 |
Modification de représentant.
Président : DOIZON Raymond Manuel Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE modification le 30 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : RSM-SECOVEC en fonction le 30 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GRIMONPREZ Jean-Michel en fonction le 30 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AUDITEX en fonction le 30 Novembre 2011
|
|
27/10/2016 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE modification le 30 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM-SECOVEC en fonction le 30 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : GRIMONPREZ Jean-Michel en fonction le 30 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AUDITEX en fonction le 30 Novembre 2011 ; Président : LEBRUN Régis en fonction le 24 Octobre 2016
|
|
24/11/2017 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Grimonprez, Jean-Michel, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET AUDITEX
85700 Pouzauges |
|
17/01/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 46 578 708,00 EUR
85700 Pouzauges |
|
25/01/2018 |
modification survenue sur la dénomination
85700 Pouzauges |
|
25/01/2018 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
85700 Pouzauges |
|
26/11/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Lebrun, Régis ; nomination du Président : Salha, Bechara
route de la Gare 85700 Pouzauges |
|
VENTE ET CESSION |
26/11/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Cessions de la société au dimanche 26 novembre 2017
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : FLEURY MICHON TRAITEUR Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 85700 Pouzauges Capital : 11980206.00 EUR Numéro unique d'identification : 340545441 Li
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|