DEPOTS DES COMPTES |
05/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
344 rue Saint-Jacques 75005 Paris |
|
27/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
344 rue Saint-Jacques 75005 Paris |
|
14/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
344 R SAINT JACQUES 75005 PARIS |
|
08/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
344 rue Saint-Jacques 75005 Paris |
|
30/07/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
19/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
29/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
19/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
09/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
03/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
02/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
28/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
27/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
16/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
22/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
bis-4-6 place du Puits l\'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
MODIFICATION |
11/08/2009 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Suau, Jean, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Zaragoci, Albert
344 rue Saint-Jacques 75005 Paris |
|
15/10/2009 |
modification survenue sur l'administration
modification de l'Administrateur Saliou, Herve
344 rue Saint-Jacques 75005 Paris |
|
29/02/2012 |
modification survenue sur l'adresse du siège
6 place du Puits l'Ermite/1 rue Quatrefarges 2/2 Bis/4 Et 75005 Paris |
|
17/09/2013 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Capestan, Alain, nomination du Président : VOYAGEURS DU MONDE, Directeur général délégué et Administrateur partant : Rial, Jean-Francois, Directeur général délégué et Administrateur partant : Minvielle, Loic, Administrateur partant : Saliou, Herve, Administrateur partant : AVANTAGE SA représenté par CAPESTAN ALAIN NE LE 25 SEPTEMBRE 1960 A PARIS 14EME DE NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT AU 3 RUE DE CHAMPEAU 8630 BURES MORAINVILLIERS, Administrateur partant : Maillet, Marc Albert Roger Philippe
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
16/08/2015 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : ADG INTERNATIONAL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant partant : Zaragoci, Albert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
13/09/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 335 130,00 EUR
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
27/07/2021 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
2-2- bis-4-6 place du Puits l'Ermite-1 r de Quatrefages 75005 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
31/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mardi 31 mai 2011
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Chez le vendeur 344 rue Saint-Jacques 75005 Paris pour la validité.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 3000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Publicateur Légal du vendredi 27 mai 2011
344 rue Saint-Jacques 75005 Paris |
|