DEPOTS DES COMPTES |
04/06/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
59 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
09/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
59 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
23/09/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
59 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
13/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
59 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
19/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
59 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
09/05/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
59 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
02/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
59 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
13/12/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
12/06/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
08/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
27/11/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
57 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
04/12/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
57 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
18/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
57 Rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
16/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
57 Rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
MODIFICATION |
26/10/2008 |
Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
|
|
13/12/2009 |
Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
Gérant : LAFON PHILIPPE, PIERRE modification le 10 Février 2006 Gérant : MEILHAN-BORDES Bruno en fonction le 01 Décembre 2009Capital : 211 140,00 EUR
|
|
13/07/2012 |
Modification du capital. Modification de représentant.
Gérant : LAFON Philippe Pierre modification le 05 Juillet 2012Capital : 158 355,00 EUR
|
|
22/10/2013 |
Modification de l'adresse du siège.
57 rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
07/03/2018 |
Modification de représentant.
Gérant : LAFON Philippe Pierre modification le 11 Janvier 2017 ; Gérant : MARQUETTE Fabien en fonction le 05 Mars 2018
|
|
20/07/2018 |
Modification de représentant.
Gérant : LAFON Philippe Pierre modification le 11 Janvier 2017 ; Gérant : MARQUETTE Fabien en fonction le 05 Mars 2018 ; Commissaire aux comptes : QUANCARD LABROUSSE en fonction le 18 Juillet 2018
|
|
07/08/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Gérant : MARQUETTE Fabien ; Gérant : LAFON Philippe Pierre ; Gérant : DE JULI Pierre ; Gérant : GOURVEZ Simon ; Commissaire aux comptes : QUANCARD LABROUSSE
57 Rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
07/12/2022 |
Modification survenue sur l\'administration, la forme juridique.
Président : LAFON Philippe Pierre ; Directeur général : MARQUETTE Fabien ; Directeur général : DE JULI Pierre ; Directeur général : GOURVEZ Simon
57 Rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
08/06/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : SPFPL MARQUETTE FABIEN ; Directeur général : OXY ge ; Directeur général : SPFPL DE JULI Pierre ; Directeur général : SPFPL GOURVEZ Simon
57 Rue du Port 33260 La Teste-de-Buch |
|
VENTE ET CESSION |
22/12/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Cessions de la société au mardi 22 décembre 2009
Catégorie : Apport d'un établissement secondaire/complémentaire (personne morale, uniquement)
Description : Etablissement secondaire/complémentaire acquis par apport au montant évalué à 10000 Euros.
Origine du fond : Apport d'un fonds de commerce
Type d'établissement : Etablissemennt complémentaire
Journal : Les échos judiciaires girondins du vendredi 13 novembre 2009
116 avenue d'Aliénor 33830 Belin Beliet |
|
09/01/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Cessions de la société au dimanche 09 janvier 2011
Catégorie : Apport d'un établissement secondaire/complémentaire (personne morale, uniquement)
Description : Etablissement secondaire/complémentaire acquis par apport au montant évalué à 240000 Euros.
Origine du fond : Apport d'un fonds libéral
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : Les Echos Judiciaires Girondins du samedi 13 novembre 2010
4 avenue du Jeu de Paume 33200 Bordeaux |
|
24/12/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Cessions de la société au vendredi 24 décembre 2021
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF Aux termes d'un acte sous signature privée en date à La Teste De Buch du 20 décembre 2021, La société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS- A.U.I.G.E, Société d'exercice libéral à responsabilité l
Opposition : Art. L.236-21 du code de commerce
|
|