DEPOTS DES COMPTES |
20/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE-A-PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Usine de Grande Anse, 97112 Grand-Bourg |
|
08/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE-A-PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Usine de Grande Anse, 97112 Grand-Bourg |
|
27/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE-A-PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Usine de Grande Anse, 97112 Grand-Bourg |
|
09/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE-A-PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Usine de Grande-Anse, 97112 Grand-Bourg |
|
MODIFICATION |
19/06/2013 |
modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration : COQUIN (Robert Athanase) ; vice-présidents : CREANTOR (Ferdy, Mesmin), AVRIL (Dominique, Annick) née PYREE ; trésorier : NUPERT (Denis, Laurent) ; secrétaire : GALIPO (Gisèle, Junina) ; administrateurs : BORDIN (Sébastien, Gervais), BICOTO (Teddy, Jean-Luc), DONGAL (Gérard, Paul), NANCY (Jean, Marie, Emma)
|
|
28/04/2017 |
modification survenue sur le capital, l'administration
président du conseil d?administration : COQUIN (Robert, Athanase) ; vice-président : CREANTOR (Ferdy, Mesmin) ; vice-présidente : AVRIL (Dominique, Annick) née PYREE ; administrateurs : DONGAL (Gérard, Paul), LANCELOT (Pascale, Nathalie), JERMIDI (Christian, Cyriaque), GRATIEN (Robert, Irma) ; trésorière : GALIPO (Gisèle, Junina) ; secrétaire : NANCY (Jean, Marie, Emma)Capital : 440 640,00 EUR
|
|
13/06/2018 |
Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/05/2016 : Partant : JERMIDI Christian, Cyriaque, Administrateur ; Partant : AVRIL Dominique, Annick, Vice-président ; Partant : COQUIN Robert Athanase, Président du conseil d'administration ; Nouveau : BORDIN Jean-Luc, Vice-président ; Nouveau : GATIBELZA Emile, Claude, Administrateur ; Nouveau : VERIN Andréa, Arsènette, Administrateur ; Changement de qualité : CREANTOR Ferdy, Mesmin, Vice-président devient Président ; Changement de qualité : LANCELOT Pascale, Nathalie, Administrateur devient Vice-président JAL : France antilles du mardi 17/05/2016
Président : CREANTOR Ferdy, Mesmin ; Vice-président : LANCELOT Pascale, Nathalie ; Vice-président : BORDIN Jean-Luc ; Administrateur : DONGAL Gerard Paul ; Trésorier : GALIPO Gisele Junina ; Secrétaire : NANCY Jean Marie Emma ; Administrateur : GRATIEN Robert, Irma ; Administrateur : GATIBELZA Emile, Claude ; Administrateur : VERIN Andréa, Arsènette
|
|