DEPOTS DES COMPTES |
24/06/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 boulevard des Capucines 75002 Paris |
|
13/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 boulevard des Capucines 75002 Paris |
|
29/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
43-47 AV DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS |
|
15/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
43-47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris |
|
15/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
43/47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris |
|
14/10/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
71 rue de Provence 75009 Paris |
|
30/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
71 rue de Provence 75009 Paris |
|
28/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
71 rue de Provence 75009 Paris |
|
03/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3-5 boulevard Diderot 75012 Paris |
|
03/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3-5 boulevard Diderot 75012 Paris |
|
02/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3-5 boulevard Diderot 75012 Paris |
|
MODIFICATION |
03/10/2008 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Robet, Henry Edourd Marie, nomination du Président : Winter, Joël.
35 boulevard des Capucines 75002 Paris |
|
14/08/2009 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Winter, Joël, nomination du Président : Boscher, Pierre Alain
35 boulevard des Capucines 75002 Paris |
|
25/02/2010 |
modification survenue sur l'adresse du siège
43-47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris |
|
07/07/2010 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Boscher, Pierre Alain, nomination du Président : Abeasis, Jean-Luc
43-47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris |
|
11/03/2012 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Abeasis, Jean-Luc, nomination du Président : Taupin, Vincent
43/47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris |
|
27/09/2012 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Président partant : Taupin, Vincent, nomination du Président : Robet, Henri
43/47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris |
|
03/07/2013 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
71 rue de Provence 75009 Paris |
|
01/10/2015 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
nomination du Président : FINANCIERE TOURNON, Gérant partant : Robet, Henri
71 rue de Provence 75009 Paris |
|
30/10/2015 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Boizou, Sébastien
71 rue de Provence 75009 Paris |
|
20/12/2015 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : FINANCIERE TOURNON, nomination du Président : Cetim
71 rue de Provence 75009 Paris |
|
24/03/2016 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
3-5 boulevard Diderot 75012 Paris |
|
02/11/2016 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Boizou, Sébastien, nomination du Directeur général : Sorret, Philippe
3-5 boulevard Diderot 75012 Paris |
|
05/07/2017 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Sorret, Philippe, Commissaire aux comptes titulaire partant : Salmon, Jean-Yves, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CPA, Commissaire aux comptes suppléant partant : De Reviers De Mauny, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DELOITTE & ASSOCIES
3-5 boulevard Diderot 75012 Paris |
|
15/07/2018 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT CPA ; modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES
3-5 boulevard Diderot 75012 Paris |
|
02/02/2021 |
Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
3-5 boulevard Diderot 75012 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
27/05/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mardi 27 mai 2014
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Cession d'éléments d'actifs comprenant la clientèle et constituant une branche complète et autonome d'activité du fonds de commerce sis 71 rue de Provence 75009 Paris consentie par la société AVILOG SARL 71 rue de Provence 75009 Paris 343 237 137 R.C
Opposition : en leur sièges respectifs 71 rue de Provence 75009 Paris
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Affiches Parisiennes du mardi 15 avril 2014
71 rue de Provence 75009 Paris |
|