CREATION |
20/06/2021 |
supérette
Gérant : VERDON Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine |
|
IMMATRICULATION |
20/06/2021 |
supérette
Gérant : VERDON Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine |
|
DEPOTS DES COMPTES |
21/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
27/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
01/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 R DE LA POMPE 75016 PARIS |
|
22/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
26/07/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
27/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
15/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
07/12/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
14/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
26/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
04/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
12/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
11/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine |
|
MODIFICATION |
28/10/2009 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Quelin, Olivier, nomination du Gérant : Koenigkheit, Gérard
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
02/05/2013 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Koenigkheit, Gérard, nomination du Gérant : Dahan, Olivier
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
20/02/2014 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : R.B.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
07/10/2014 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Dahan, Olivier, nomination du Gérant : Vinches, Michel
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
20/11/2015 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Vinches, Michel, nomination du Gérant : Tessonneau, Jean-François
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
18/09/2016 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Tessonneau, Jean-François, nomination du Gérant : Verdon, Stéphane
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
13/02/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 44 636,80 EUR
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
25/09/2018 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|
27/03/2022 |
transmission universelle du patrimoine.
123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine |
|
RADIATION |
22/04/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃâ°TEIL
Radiation de la société au vendredi 22 avril 2022
123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine |
| VENTE ET CESSION |
18/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au jeudi 18 août 2016
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Adresse de l'ancien propriétaire : 174 RUE DE LA POMPE 75016 PARISActe sous seing privé en date DU 27/06/2016 enregistré le 08/08/2016 au : SIE DE PARIS 16 Bordereau n° 2016/802 case n° 20- Les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant la p
Opposition : au fonds vendu 116 rue de la Tour 75116 Paris pour la validité, Groupe Franprix Leader Price Mme Scalvine Baudon 123 rue Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine pour la correspondance .
|
|
17/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mardi 17 août 2021
Catégorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation
Description : Adresse de l'ancien propriétaire : 174 rue de la Pompe 75016 Paris. Date de l'acte 14/05/2021. Enregistré le 11/06/2021 au service départemental de l'enregistrement Paris Saint-Sulpice. Dossier 2021 00036614 référence 7584P61 2021 N 02600. Les opposi
Opposition : Sogiseize 174 avenue de la Pompe 75016 Paris pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 970000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Journal Spécial des Sociétés du samedi 31 juillet 2021
174 rue de la Pompe 75016 Paris |
|