IMMATRICULATION |
10/09/2013 |
Gérant : SEKNAZI Alain Moïse
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
18/12/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60 route de la Vallée 95780 Haute-Isle |
|
01/03/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60 route de la Vallée 95780 Haute-Isle |
|
21/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60 route de la Vallée 95780 Haute-Isle |
|
15/12/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60 route de la Vallée 95780 Haute-Isle |
|
10/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60 route de la Vallée 95780 Haute-Isle |
|
29/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60 route de la Vallée 95780 Haute-Isle |
|
07/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes |
|
24/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes |
|
25/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes |
|
15/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes |
|
08/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes |
|
10/09/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes |
|
MODIFICATION |
01/07/2011 |
Modification de représentant.
Gérant : GOBERTIER Jean Francois en fonction le 05 Janvier 2005 Gérant associé : SEKNAZI Alain Moïse en fonction le 23 Juin 2011
|
|
18/09/2012 |
Modification de représentant.
Gérant : GOBERTIER Jean Francois en fonction le 05 Janvier 2005 Gérant : SEKNAZI Alain Moïse en fonction le 23 Juin 2011
|
|
02/10/2012 |
Modification de représentant.
Gérant : SEKNAZI Alain Moïse modification le 10 Septembre 2012
|
|
19/01/2014 |
Modification du capital.
Capital : 1 307 622,45 EUR
|
|
27/07/2014 |
Modification de représentant.
Gérant : MORIN Daniel en fonction le 18 Juillet 2014
|
|
06/08/2015 |
Modification du capital.
Capital : 1 548 560,46 EUR
|
|
04/02/2018 |
Modification de représentant.
Gérant : MORIN Daniel en fonction le 18 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 01 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 01 Février 2018
|
|
17/04/2018 |
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 01 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 01 Février 2018 ; Président : DOMUSVI en fonction le 13 Avril 2018
|
|
27/11/2019 |
transmission universelle du patrimoine.
1 Rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes |
|