DEPOTS DES COMPTES |
28/11/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
01/10/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
10/12/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 R DE MONT LOUIS 75011 PARIS |
|
29/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 R DE MONT LOUIS 75011 PARIS |
|
20/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
05/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
04/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
13/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
08/09/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
MODIFICATION |
27/04/2008 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 154 238,50 EUR
10-12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
09/10/2009 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 5 016 544,00 EUR
10-12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
16/11/2011 |
modification survenue sur l'administration
Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Mesnel, Francois, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Molle, nom d'usage : Mesnel, Catherine, nomination du Membre du conseil de surveillance : Blanc, Flavy
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
16/11/2011 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Molle, nom d'usage : Mesnel, Catherine
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
12/10/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : Mesnel, Gerard Albin Paul Henri, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Molle, nom d'usage : Mesnel, Catherine, nomination du Président du conseil de surveillance : Delcour, Gérard, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Duchesnes, Alain, Membre du conseil de surveillance partant : Blanc, Flavy, nomination du Membre du conseil de surveillance : Duchesne, nom d'usage : Mesnel, Nathalie
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
15/05/2015 |
modification survenue sur l'administration
Membre du directoire partant : Mesnel, nom d'usage : Blanc, Valerie Denise Marie
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
16/11/2018 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
nomination du Membre du conseil de surveillance : Dayan, Thierry
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
14/11/2021 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Dayan, Thierry
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
18/04/2019 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : Extrait de jugement
Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
10/12 rue de Mont-Louis 75011 Paris |
|