Liste des évènements de :
SAS CARATTI
-
Home
-
Bodacc
- 349359612
MODIFICATION |
11/04/2013 |
Modification de représentant.
Président : FERNANDES Georges Manuel en fonction le 10 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CHASSAGNE Gérard en fonction le 03 Avril 2013 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GIRONDE en fonction le 03 Avril 2013
|
|
17/02/2022 |
Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.
Liquidateur : JANMAIRE Philippe, Pierre, Alfredà; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GIRONDEà; Commissaire aux comptes suppléant : CHASSAGNE Gérard
ZA L A Prade Bp 38 33650 Saint-Médard-d'Eyrans |
|
VENTE ET CESSION |
23/10/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Cessions de la société au vendredi 23 octobre 2020
Catégorie : Mise en activité d'une société suite à achat
Description : mise en activité de la société sur achat ou apport. Acte en date du 03/09/2020 enregistré au BORDEAUX le 25/09/2020 sous le numéro 3304P61 2020 A 10916 Adresse de l'ancien propriétaire: Zone Artisanale l A Prade Bp 38 33650 Saint-Médard-d'Eyrans
Opposition : Election de domicile : Me GATA 4 Rue Porte Basse 33000 Bordeaux Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Origine du fond : siège et établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 70000.00 euros
Type d'établissement : siège et établissement principal
Journal : Les Echos Judiciaires Girondins du vendredi 16 octobre 2020
1 Rue des Bolets Zone Artisanale la Prade 33650 Saint-Médard-d'Eyrans |
|
Voir la fiche Sirene de SAS CARATTI
Voir le rapport économique de SAS CARATTI
IMAGERIE MEDICALE DES VIGNES - SELARL
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |