DEPOTS DES COMPTES |
25/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29100 Douarnenez |
|
13/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Terre Plein du Port 29100 Douarnenez |
|
02/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Terre Plein du Port 29100 Douarnenez |
|
29/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Terre Plein du Port 29100 Douarnenez |
|
28/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Terre Plein du Port 29100 Douarnenez |
|
31/10/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29100 Douarnenez |
|
25/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29100 Douarnenez |
|
08/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29100 Douarnenez |
|
MODIFICATION |
25/06/2009 |
Modification survenue sur l'administration
Président : PERELLI Richard. Directeur général : KERBOURC'H Marcel. Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : VESQUE Danielle né(e) LAMANDE.
|
|
19/08/2009 |
Modification survenue sur l'administration
Président : PERELLI Richard Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VESQUE Danielle né(e) LAMANDE
|
|
05/12/2012 |
Modification survenue sur l'administration
Président : ELINA (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VESQUE Danielle né(e) LAMANDE
|
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
03/08/2016 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER : Jugement d'ouverture
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 21 Juillet 2016, désignant liquidateur la SELARL EMJ, représentée par Maître CORRE 6, rue Saint-Marc - 29000 Quimper . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
29100 Douarnenez |
|
10/02/2017 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER : Avis de dépôt
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
29100 Douarnenez |
|
23/10/2020 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER : Jugement de clôture
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
29100 Douarnenez |
| RADIATION |
02/04/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Radiation de la société au vendredi 02 avril 2021
Terre Plein du Port 29100 Douarnenez |
|