DEPOTS DES COMPTES |
31/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
17/09/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
11/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
24/10/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
23/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
29/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
14/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
21/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
25/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
23/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
23/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
MODIFICATION |
12/10/2011 |
Transformation en société par actions simplifiée
Président de la société : BREARD Jean François Commissaire aux comptes titulaire : DFG FINANCE Commissaire aux comptes suppléant : SARL JEAN-MARC RAIMBAULT
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
17/02/2012 |
Augmentation de capital
Président de la société : BREARD Jean François Commissaire aux comptes titulaire : DFG FINANCE Commissaire aux comptes suppléant : SARL JEAN-MARC RAIMBAULT
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
08/09/2013 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : SARL JEAN-MARC RAIMBAULT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Sezalory, Michel
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
04/10/2013 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président Breard, Jean François, nomination du Président : GROUPE L.I.P.
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
04/01/2015 |
modification survenue sur la dénomination et le sigle
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
29/09/2017 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes : GALLO & ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire partant : DFG FINANCE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sezalory, Michel
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|
RADIATION |
20/08/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Radiation de la société au jeudi 20 août 2020
132 rue du Molinel 59000 Lille |
|