DEPOTS DES COMPTES |
29/05/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
06/11/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
06/11/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
07/02/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
36 R MAUCONSEIL 75001 PARIS |
|
08/12/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
02/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
15/02/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
30/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
MODIFICATION |
26/03/2009 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 112 000,00 EUR
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
06/09/2009 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Bellegarde, Jean-Paul, nomination du Gérant : Boillon, Bertrand
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
10/12/2010 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Canovas, Joëlle, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
10/12/2010 |
modification survenue sur le capital (diminution), la forme juridique et l'administration
modification du Président Boillon, BertrandCapital : 89 600,00 EUR
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
16/07/2013 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Boillon, Bertrand, nomination du Président : Picquette, Jean-Louis
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
11/06/2013 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : Jugement d'ouverture
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant : administrateur SCP Thévenot-Perdereau-Manière prise en la personne de Me Perdereau 131 Bd Malesherbes 75017 Paris - SCP Bouet-Gillibert 2 rue Mahatma Gandhi espace Beauvalle bat a 13097 Aix en Provence cedex 2, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
08/07/2014 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : Extrait de jugement
Jugement arrêtant un plan de cession
Jugement arrêtant le plan de cession.
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
17/02/2015 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : Jugement prononçant
Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris.
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|
29/12/2015 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : Avis de dépôt
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
36 rue Mauconseil 75001 Paris |
|