Liste des évènements de :
SCI MACRI
-
Home
-
Bodacc
- 381143122
MODIFICATION |
23/07/2008 |
Modification de représentant.
Co-gérant : LE BLANC MARCELCo-gérant : LEBLANC Fabrice Dominique Marc en fonction le 10 Juillet 2008.
|
|
04/06/2019 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Le Blanc, Marcel
19 boucle des Ãpillets 77700 Magny-le-Hongre |
|
07/05/2021 |
modification survenue sur l'adresse du siège
1 bis avenue Christian Doppler, Immeuble Faraday VI 77700 Serris |
|
Voir la fiche Sirene de SCI MACRI
Voir le rapport économique de SCI MACRI
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |