DEPOTS DES COMPTES |
29/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
31/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
08/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÃTIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
05/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÃTIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Ãtienne |
|
03/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÃTIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
22/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
31/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
24/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
23/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
08/04/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 cours Antoine Guichard 42000 Saint-Ãtienne |
|
09/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 cours Antoine Guichard 42000 Saint-Ãtienne |
|
16/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Ãtienne |
|
12/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Ãtienne |
|
07/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Ãâ°tienne |
|
MODIFICATION |
18/03/2008 |
Transfert SSET avec création de fonds Ancien siège social : 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Immeuble Le Diamant Rond Point Auguste Colonna RCS MONTBRISON - 2001 B 23
Président de la société : CASINO GUICHARD-PERRACHON. Directeur général : GRENIER Emmanuel Olivier. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEL ET ASSOCIES - C R E A -. Commissaire aux comptes suppléant : CAGNAT Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : MARY Dauphin Daniel.
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
28/05/2008 |
Changement commissaire aux comptes
Président de la société : CASINO GUICHARD-PERRACHONCommissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : MARY Dauphin Daniel.
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
31/05/2008 |
Changement directeur général
Président de la société : CASINO GUICHARD-PERRACHONCommissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : MARY Dauphin Daniel.
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
14/08/2008 |
changement du directeur technique
Président de la société : CASINO GUICHARD-PERRACHON, représenté par M DAUDIN Hervé Guy HubertCommissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : MARY Dauphin Daniel.
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
23/01/2011 |
Changement de président de S.A.S.
Président : DAUDIN Hervé Guy Hubert Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : MARY Dauphin Daniel
1 esplanade de France 42000 Saint-Etienne |
|
07/08/2011 |
Modification de représentant.
Président : DAUDIN Hervé Guy Hubert Directeur technique : CHOLLET Vincent Raoul Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 28 Juillet 2011
|
|
06/01/2012 |
Modification de représentant.
Directeur technique : CHOLLET Vincent Raoul Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES en fonction le 28 Juillet 2011 Président : SCHNEEBERGER Julie Geneviève Madeleine en fonction le 28 Décembre 2011
|
|
14/01/2014 |
Modification du capital.
Capital : 63 263 488,00 EUR
|
|
14/08/2016 |
Modification de représentant.
Directeur technique : CHOLLET Vincent Raoul Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 28 Juillet 2011 Président : WALTER Gérard Marie Michel en fonction le 10 Août 2016
|
|
10/02/2019 |
Modification de l'administration.
WALTER Gérard Marie Michel nom d'usage : WALTER n'est plus président. LUBIN Clément Antoine Julien nom d'usage : LUBIN devient président
|
|
04/08/2019 |
Modification de l'administration.
Société à responsabilité limitée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
|
|
03/10/2021 |
Modification de l'administration.
LUBIN Clément Antoine Julien nom d'usage : LUBIN n'est plus président. SALEN Magali Marie-Ange Renée nom d'usage : DAUBINET SALEN devient président
|
|
VENTE ET CESSION |
30/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Cessions de la société au mardi 30 septembre 2014
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Opposition : siège du fonds vendu dont dépend la branche d'activité angle boulevard Gustave Ferrié et 8 boulevard du Poitou 49300 Cholet
Origine du fond : acquis par achat au prix stipulé de 250000 Euros.
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : le courrier de l'ouest du jeudi 11 septembre 2014
angle boulevard Gustave Ferrié et 8 boulevard du Poitou 49300 Cholet |
|