Liste des évènements de :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS CHATAINIER-HENRY SOPHIE ET AZUELOS JACQUES
-
Home
-
Bodacc
- 384618815
MODIFICATION |
28/02/2008 |
Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
CHATAINIER Sophie nom d'usage : CHATAINIER Sophie devient gérant.. VAYSSE Nicolas nom d'usage : VAYSSE Nicolas n'est plus gérant..
|
|
25/01/2013 |
Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
CHATAINIER Roger nom d'usage : CHATAINIER n'est plus gérant. AZUELOS Jacques nom d'usage : AZUELOS devient gérant.
|
|
29/06/2023 |
Cessation d\'activité de la société. Dissolution de la société. Modification de l\'administration.
AZUELOS Jacques nom d\'usage : AZUELOS devient liquidateur. CHATAINIER Sophie nom d\'usage : CHATAINIER n\'est plus gérant. AZUELOS Jacques nom d\'usage : AZUELOS n\'est plus gérant
|
|
RADIATION |
30/11/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Radiation de la société au jeudi 30 novembre 2023
52 Rue Gambetta 31000 Toulouse |
|
Voir la fiche Sirene de SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS CHATAINIER-HENRY SOPHIE ET AZUELOS JACQUES
Voir le rapport économique de SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS CHATAINIER-HENRY SOPHIE ET AZUELOS JACQUES
JUILLARD-CONDAT BOUDINET ROSELYNE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |