DEPOTS DES COMPTES |
08/05/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
525 Zone Industrielle les Négadoux 83140 Six-Fours-les-Plages |
|
20/12/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
525 zone industrielle Les Négadoux 83140 Six-Fours-les-Plages |
|
27/12/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
525 Zone industrielle Les Négadoux 83140 Six-Fours-les-Plages |
|
05/05/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
143 Zone Industriel La Provençale 83500 La Seyne-sur-Mer |
|
MODIFICATION |
02/03/2008 |
Modification de représentant.
Directeur général et administrateur : COVINI JEAN PIERRE modification le 30 Avril 1998. Président directeur général et administrateur : AUTAJON Bernard en fonction le 30 Avril 1998. Administrateur : COVINI Patrick en fonction le 30 Avril 1998. Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier en fonction le 19 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SA FAYETTE ET ASSOCIES en fonction le 19 Février 2008 .
|
|
06/03/2008 |
Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification du capital.
Président : Autajon Bernard modification le 26 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier en fonction le 19 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SA FAYETTE ET ASSOCIES en fonction le 19 Février 2008. Directeur général : Guillemet Stéphane en fonction le 26 Février 2008.Capital : 120 000,00 EUR
|
|
11/03/2012 |
Modification de représentant.
Directeur général : Autajon Bernard modification le 02 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier en fonction le 19 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SA FAYETTE ET ASSOCIES en fonction le 19 Février 2008 Président : Guillemet Stéphane modification le 02 Mars 2012
|
|
10/09/2015 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : SA FAYETTE ET ASSOCIES en fonction le 19 Février 2008 Président : Guillemet Stéphane modification le 02 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DI AUDIT en fonction le 01 Septembre 2015
|
|
25/11/2020 |
Nouveau siège.
1937 Avenue Robert Brun 83500 La Seyne-sur-Mer |
|
22/07/2021 |
Nouveau siège.
143 Zone Industriel La Provençale Avenue Estienne d'Orves 83500 La Seyne-sur-Mer |
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
31/07/2017 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON : Jugement d'ouverture
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 4 juillet 2017 désignant administrateur Me Huertas Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 Nice avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion., mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
525 Zone Industrielle les Négadoux 83140 Six-Fours-les-Plages |
|
07/08/2018 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON : Extrait de jugement
Jugement de plan de redressement
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon.
525 Zone Industrielle les Négadoux 83140 Six-Fours-les-Plages |
|
10/01/2020 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON : Avis de dépôt
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
525 zone industrielle les Négadoux 83140 Six-Fours-les-Plages |
|
04/11/2022 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON : Extrait de jugement
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, désignant liquidateur SCP Br Associés Prise en la Personne de Me Nicolas Malric 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication à l\'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
143 zone Industriel la Provençale 83500 La Seyne-sur-Mer |
|