CREATION |
24/01/2018 |
conseil en gestion et commercialisation aux entreprises acquisition gestion cession de parts d'actions ou d'obligations prise de participations de toutes sociétés françaises ou étrangères à objet industriel commercial professionnel civil ou autre acquisition gestion cession de tout immeuble bâti ou non gestion administration de toute entreprise achat location vente de tout matériel de transport et de tout véhicule
Président : SCI VOISIN (SCI) ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : FILLON Hervé
5 rue de Champfleur 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
|
IMMATRICULATION |
24/01/2018 |
conseil en gestion et commercialisation aux entreprises acquisition gestion cession de parts d\'actions ou d\'obligations prise de participations de toutes sociétés françaises ou étrangères à objet industriel commercial professionnel civil ou autre acquisition gestion cession de tout immeuble bâti ou non gestion administration de toute entreprise achat location vente de tout matériel de transport et de tout véhicule
Président : SCI VOISIN (SCI) ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : FILLON Hervé
5 rue de Champfleur 49124 Saint-Barthélemy-d\'Anjou |
|
DEPOTS DES COMPTES |
04/03/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
111 avenue Victor Hugo 75016 Paris |
|
26/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
111 avenue Victor Hugo 75016 Paris |
|
21/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
111 avenue Victor Hugo 75016 Paris |
|
23/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
111 AV VICTOR HUGO 75016 PARIS |
|
07/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
111 avenue Victor Hugo 75016 Paris |
|
06/07/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
111 avenue Victor Hugo 75016 Paris |
|
22/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
111 avenue Victor Hugo 75016 Paris |
|
20/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 avenue du Breton 44500 La Baule Escoublac |
|
04/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 avenue du Breton 44500 La Baule Escoublac |
|
29/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
14 avenue du Breton 44500 La Baule Escoublac |
|
18/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
14 avenue du Breton 44500 La Baule Escoublac |
|
19/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 rue de Champfleur 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
|
MODIFICATION |
29/02/2012 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification du Président Passelande, Pierre, Administrateur partant : Maudoux, Andre, Administrateur partant : Passelande, Tatiana
111 avenue Victor Hugo 75016 Paris |
|
07/02/2014 |
Transfert du siège dans le ressort d'une personne morale par voie modificative , modification survenue l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement,
nomination du Président : Passelande, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : STREGO, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Fillon, Herve
14 avenue du Breton 44500 La Baule Escoublac |
|
20/01/2019 |
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts ou actions en une seule main
5 rue de Champfleur 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
|
VENTE ET CESSION |
05/06/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mardi 05 juin 2012
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Société Absorbée : OCEANIS LOCATIONSARL au capital de 7.500 euros Siège social : 7 Rue de lEtoile du Matin Aprolis 6 44600 SAINT NAZAIRERCS SAINT NAZAIRE 479 677 981Evaluation de lactif et du passif transmis : lactif apporté sélève à 28 818 euros, le
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|
07/06/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Cessions de la société au jeudi 07 juin 2012
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Par acte SSP en date du 15/5/2012 à Angers, les sociétés INGENIERIE LOGISTIQUE FINANCE - ILF et OCEANIS LOCATION ont signé un projet de fusion: Société absorbante: INGENIERIE LOGISTIQUE FINANCE - ILF SAS au capital de 75000 euros 111 avenue Victor Hu
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|