DEPOTS DES COMPTES |
12/07/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Collège Gruchet-le-Valasse 76210 Bolbec |
|
MODIFICATION |
23/12/2008 |
Cessation d'activité
|
|
29/05/2009 |
Dissolution de la société
Liquidateur : DUVAL Guy Emile Jean.
rue du Collège Gruchet-le-Valasse 76210 Bolbec |
|
RADIATION |
30/05/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Radiation de la société au jeudi 30 mai 2013
rue du Collège Gruchet-le-Valasse 76210 Bolbec |
| VENTE ET CESSION |
17/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Cessions de la société au vendredi 17 octobre 2008
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Opposition : Au fonds vendu avec correspondance au Cabinet 3A 18, rue Pierre Gilles de Gennes - La Vatine 76130 Mont-Saint-Aignan
Origine du fond : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 85000 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les Informations Diéppoises du vendredi 19 septembre 2008
rue du Collège 76210 Gruchet-le-Valasse |
|
Voir la fiche Sirene de
Voir le rapport économique de
PROJETS AMATEURS MULTICULTURES ( PAM )
LAUREAU GREGOIRE PHILIPPE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |