DEPOTS DES COMPTES |
29/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
21/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 R PECLET 75015 PARIS |
|
05/04/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
127 Rue d\'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt |
|
05/04/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
127 Rue d\'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt |
|
05/04/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
127 Rue d\'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt |
|
MODIFICATION |
15/10/2008 |
modification survenue sur l'adresse du siège
19 rue Péclet 75015 Paris |
|
14/05/2009 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
19 rue Péclet 75015 Paris |
|
14/05/2009 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES CHAMP DE MARS SCORIMAR représentée par COUDERT, Thomas, Adresse : 27 rue André Laurent 94120 Fontenay sous Bois, Administrateur partant : ROSI représentée par ROSINOER, Serge, Adresse : 8 rue de Rémusat 75016 Paris, nomination de l'Administrateur : Cohen, Ilan.
19 rue Péclet 75015 Paris |
|
16/09/2011 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification du Président Lucot, Sébastien, Administrateur partant : Cohen, nom d'usage : Jabes, Aliza, Administrateur partant : Cohen, Ilan
19 rue Péclet 75015 Paris |
|
05/11/2013 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Lucot, Sébastien, nomination du Président : NUXE GROUPE, Commissaire aux comptes titulaire partant : FITECO - PARIS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIRE CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Tricoire, nom d'usage : Mahias, Dominique
19 rue Péclet 75015 Paris |
|
14/10/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : NUXE GROUPE, nomination du Président : NUXE DEVELOPPEMENT
19 rue Péclet 75015 Paris |
|
07/02/2019 |
Modification de l'adresse du siège.Modification de la date de début d'activité.
127 rue d'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt |
|
07/08/2019 |
Modification de représentant.
Président : NUXE DEVELOPPEMENT modification le 05 Février 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Février 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 05 Février 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 05 Août 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 05 Août 2019
|
|
20/10/2019 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NUXE INTERNATIONAL SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
127 Rue d'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt |
|
04/12/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NUXE INTERNATIONAL SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
127 Rue d'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt |
|
VENTE ET CESSION |
31/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 31 août 2014
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Laboratoire cosmétique de Lecousse 19 rue Péclet 75015 Paris pour la validité.
Journal : Affiches Parisiennes du vendredi 22 août 2014
|
|
13/11/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au vendredi 13 novembre 2015
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 19 rue Péclet 75015 Paris Capital : 1500000.00 EUR Numéro unique d'identific
Opposition : Article L.236-21 du code de commerce
|
|
13/11/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au vendredi 13 novembre 2015
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 19 rue Péclet 75015 Paris Capital : 1500000.00 EUR Numéro unique d'identific
Opposition : Article L.236-21 du code de commerce
|
|