DEPOTS DES COMPTES |
14/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
09/10/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
17/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
26/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
18/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
27/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
23/12/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
21/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
13/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
09/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
MODIFICATION |
20/07/2011 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général : FRETY Jean, Pierre Directeur général délégué : FRETY Serge Directeur général délégué : QUINQUINET Christine né(e) FRETY Administrateur : FRETY Claudette né(e) RIBAGNAC Administrateur : GROUPE JEAN DELATOUR (SA) représenté par FRETY Serge Commissaire aux comptes titulaire : EKYLIS AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : PACAUD Pierre-Henri
|
|
08/10/2013 |
Modification survenue sur l'administration
Directeur général, Président du conseil d'administration : FRETY Jean, Pierre Directeur général délégué : FRETY Serge Directeur général délégué : QUINQUINET Christine né(e) FRETY Administrateur : FRETY Claudette né(e) RIBAGNAC Administrateur : GROUPE JEAN DELATOUR (SA) Commissaire aux comptes titulaire : EKYLIS AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DROIN Frédérique
|
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
23/04/2017 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON : Extrait de jugement
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 mars 2017, désignant liquidateur la Selarl Mj Synergie-Mandataires Judiciaires Représentée par Me Bruno Walczak 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 03. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com à l?exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
02/03/2018 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON : Avis de dépôt
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|
05/02/2021 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON : Jugement de clôture
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
rue du Grand Launay 49000 Angers |
|