DEPOTS DES COMPTES |
30/06/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Lisses 91000 Ãvry |
|
25/07/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Lisses 91000 Ãvry |
|
09/07/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÃVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Zac du Bois Chaland Lisses 91000 Ãvry |
|
18/07/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÃVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Zac du Bois Chaland Lisses 91000 Ãvry |
|
29/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÃVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Zac du Bois Chaland Lisses 91000 Ãvry |
|
22/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÃVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Zac du Bois Chaland Lisses 91000 Ãvry |
|
05/03/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Lisses 91000 Ãvry |
|
03/10/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Lisses 91000 Ãvry |
|
14/10/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Lisses 91000 Ãvry |
|
03/11/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Lisses 91000 Ãvry |
|
27/11/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue des Pyrénées Lisses 91000 Ãvry |
|
13/11/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 Rue des Pyrénées 91000 Ãvry Courcouronnes |
|
16/05/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 Rue des Pyrénées 91000 Ãvry Courcouronnes |
|
MODIFICATION |
22/04/2010 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 Président : MURAI Toru en fonction le 12 Avril 2010
|
|
19/04/2011 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 Président : UTSUNOMIYA Shinkichi en fonction le 11 Avril 2011
|
|
24/05/2013 |
Modification du capital.
Capital : 7 526 450,00 EUR
|
|
17/10/2013 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 Président : SEGUCHI Yusuke en fonction le 09 Octobre 2013
|
|
17/02/2016 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 Président : FUJITA Hiromichi en fonction le 10 Février 2016
|
|
15/07/2018 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 ; Président : YAMAZAKI Toshiki en fonction le 12 Juillet 2018
|
|
02/04/2019 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 ; Président : YAMAZAKI Toshiki en fonction le 12 Juillet 2018 ; Directeur général : NAKAJIMA Norihiro en fonction le 29 Mars 2019
|
|
23/06/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : NAKAJIMA Norihiro ; Directeur général : TANAKA Kohei ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES
6 Rue des Pyrénées Zac du Bois Chaland 91000 Ãvry Courcouronnes |
|
07/03/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : FUJITA Hiromichi ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES
6 Rue des Pyrénées Zac du Bois Chaland 91000 Ãvry Courcouronnes |
|