DEPOTS DES COMPTES |
12/12/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUBAIX-TOURCOING
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
13/11/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUBAIX-TOURCOING
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
25/08/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUBAIX-TOURCOING
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
02/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUBAIX-TOURCOING
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
08/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUBAIX-TOURCOING
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
29/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE METROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
13/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
21/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
24/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
26/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
17/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
rue de Seclin 59175 Templemars |
|
16/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
rue de Seclin 59175 Templemars |
|
22/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
route de Vendeville 59175 Templemars |
|
25/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃâ°TROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
route de Vendeville 59175 Templemars |
|
MODIFICATION |
18/08/2010 |
Départ d'un administrateur
Président du conseil d'administration : PONCELET Thierry Directeur général : PONCELET Thierry Administrateur : ANDRE Sylvie Administrateur : FRIZOT Cyril Commissaire aux comptes titulaire : CABINET 3C Commissaire aux comptes suppléant : CHAULAND Jean-Claude
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
11/07/2013 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification du Président de la société Poncelet, Thierry, modification du Directeur général Poncelet, Thierry, nomination du Directeur général : Poncelet, Arnaud, modification de l'Administrateur Andre, nom d'usage : Poncelet, Sylvie, modification de l'Administrateur Frizot, Cyril, Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET 3C - CONTINENTALE D'EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS, modification du Commissaire aux comptes suppléant Chauland, Jean-Claude
291 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul |
|
14/06/2018 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement
rue de Seclin 59175 Templemars |
|
05/09/2019 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement
route de Vendeville Centre d'activités de l'Epinoy - 59175 Templemars |
|
14/10/2022 |
modification survenue sur l\'administration
Président partant : Poncelet, Thierry ; nomination du Président : REUSSIR ; Directeur général partant : Poncelet, Arnaud
route de Vendeville Centre d\'activités de l\'Epinoy 59175 Templemars |
|
09/05/2023 |
modification survenue sur Observation: Décision de l\'associé unique en date du 16 février 2023 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l\'associé unique REUSSIR, RCS CAEN 388 308 637, sans qu\'il y
route de Vendeville Centre d\'activités de l\'Epinoy 59175 Templemars |
|