DEPOTS DES COMPTES |
23/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg |
|
14/10/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg |
|
27/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg |
|
24/11/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg |
|
18/10/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg |
|
18/11/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg |
|
15/12/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg |
|
31/10/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg |
|
29/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
23/12/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
11/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
19/09/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
15/09/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL D\'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
MODIFICATION |
08/04/2008 |
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 15/11/2007
président du conseil d'administration et directeur général partant : MALFROOT (Thierry) ; administrateurs partants : NOUVION (Nadia), ISOCHEM S.A., SOFIGEXI S.A., LE MOTEUX (Yannick) ; nouveau président du conseil d'administration et administrateur : SALIK (Jan, Anne) ; nouveau directeur général et administrateur : PLAUE (Serge) ; nouveaux administrateurs : NILSSON (Peter), FROBORG (Jan, Ake, Oskar).
7 rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
23/06/2009 |
date d'effet : 01/01/2008, modification survenue sur l'administration
changement de commissaire aux comptes : CABINET MAZARS & GUERARD : titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS : nouveau titulaire : DE CAMBOURG (Patrick) : suppléant partant : AUDITEX SAS : nouveau suppléant.
7 rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
23/06/2009 |
changement de dénomination, ancienne : NEOMPS, date d'effet : 07/02/2009 et transformation de la société anonyme, à compter 01/03/2009
directeur général et administrateur partant : PLAUE (Serge) ; nouveau président : SALIK (Jane) ; président du conseil d'administration et administrateur partant - nouveau directeur général : NILSSON (Peter) : administrateur partant - nouveau directeur général : FROBORG (Jan) : administrateur partant.
7 rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
29/07/2011 |
modification survenue sur l'administration
président : PLAUE (Serge) ; directeurs généraux : SALIK (Jane, Anne), NILSSON (Lars, Goran, Peter) et SCARSO (Alain) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
|
|
29/11/2011 |
modification survenue sur l'administration
président : SCARSO (Alain), directeurs généraux : SALIK (Jane, Anne) et NILSSON (Lars, Goran, Peter), commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS), commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
|
|
09/08/2012 |
modification survenue sur l'administration
président : SCARSO (Alain), directeurs généraux : SALIK (Jane, Anne), NILSSON (Lars, Goran, Peter) et LUDEMANN-HOMBOURGER (Olivier), commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS), commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
|
|
26/11/2015 |
modification survenue sur l'activité
|
|
17/09/2017 |
modification survenue sur l?administration
président : LASANOW (Daniel) ; directeurs généraux : SALIK (Jane, Anne), LUDEMANN-HOMBOURGER (Olivier), FUHR MILLER (Jan) ; commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE LEGER ET ASSOCIES (AFJ) ; commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT (SAS)
|
|
19/09/2019 |
Modification survenue sur l'administration
Président : LASANOW Daniel ; Directeur général : SALIK Jane, Anne ; Directeur général : FUHR MILLER Jan ; Directeur général : MANCUSO Vincenzo ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE LEGER ET ASSOCIES (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT (SAS)
|
|
31/12/2021 |
Modification survenue sur l'administration
Président : LASANOW Daniel ; Directeur général : FUHR MILLER Jan ; Directeur général : MANCUSO Vincenzo ; Directeur général : DE VRE Raymond ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE LEGER ET ASSOCIES (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT (SAS)
|
|
12/03/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : DE VRE Raymond ; Directeur général : FUHR MILLER Jan ; Directeur général : MANCUSO Vincenzo ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE LEGER ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
7 Rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
29/08/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : LUDEMANN-HOMBOURGER Olivier ; Directeur général : GONZALEZ CASANOVA Juan-José ; Directeur général : FRICKE Jens ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
7 Rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|
18/06/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : GONZALEZ CASANOVA Juan-José ; Directeur général : LUDEMANN-HOMBOURGER Olivier ; Directeur général : BANZET Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
7 Rue de Boulogne 67100 Strasbourg |
|