DEPOTS DES COMPTES |
09/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE-A-PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
immeuble Somaf, voie Principale, Z.I. de Jarry 97122 Baie-Mahault |
|
13/02/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE-A-PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
immeuble Gesmar, voie Principale, Z.I. de Jarry 97122 Baie-Mahault |
|
13/06/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE-A-PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
immeuble Gesmar, Voie Principale, Z.I. de Jarry 97122 Baie-Mahault |
|
07/01/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-Ã-PITRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Imm Gesmar 97122 Baie-Mahault |
|
09/09/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE Ã PITRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Imm Gesmar - Voie Principale 97122 Baie-Mahault |
|
21/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE Ã⬠PITRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Imm Gesmar - Voie Principale 97122 Baie-Mahault |
|
MODIFICATION |
24/12/2008 |
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 04/04/2008
changement de gérant, gérant partant : MARTIN (Emmanuel) ; nouveau gérant : MARTIN (Eric).
Immeuble Somaf, Voie Principale, ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault |
|
09/07/2010 |
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 30/06/2009
gérant partant : MARTIN (Eric) ; nouveau gérant : DOQUIN (Nicolas)
immeuble Gesmar, Voie Principale, ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault |
|
27/10/2011 |
modification survenue sur l'administration
gérant MARTIN (Eric, Marie, Joseph)
|
|
03/08/2012 |
modification survenue sur le capital
Capital : 330 000,00 EUR
|
|
10/07/2014 |
modification survenue sur l'administration
gérants : MARTIN (Eric, Marie, Joseph), LORET (Jean, Marie, Boris)
|
|
10/07/2014 |
modification survenue sur l'administration
gérants : MARTIN (Eric, Marie, Joseph), LORET (Jean, Marie, Boris), MARTIN (Roger, Marie, Joseph)
|
|
16/06/2017 |
modification survenue sur l'administration
gérants : MARTIN (Eric, Marie, Joseph), LORET (Jean, Marie, Boris)
|
|
22/05/2020 |
Modification de l'administration.
LORET Jean Marie Boris nom d'usage : LORET n'est plus gérant
|
|
17/03/2022 |
Modification du capital.
Capital : 585 000,00 EUR
|
|
08/08/2024 |
Modification de l\'activité. Modification de l\'administration.
MARTIN Eric Marie Joseph nom d\'usage : MARTIN n\'est plus gérant. PLAISIR Frédéric Laurent Charles nom d\'usage : PLAISIR devient gérant
|
|