DEPOTS DES COMPTES |
10/04/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Neuf-Brisach |
|
09/12/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Neuf-Brisach |
|
20/11/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
26/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Neuf-Brisach |
|
29/12/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
16/03/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
30/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
21/03/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
01/02/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
R.N. 415, lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
24/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
08/02/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue des Artisans 68600 Volgelsheim |
|
30/04/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue des Artisans 68600 Volgelsheim |
|
24/01/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue des Artisans 68600 Volgelsheim |
|
24/01/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue des Artisans 68600 Volgelsheim |
|
MODIFICATION |
08/01/2009 |
date d'effet : 28/08/2008, modification de l'administration
président du conseil d'administration partant : PARLANT (Jean, Claude), nouveau président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : FLORES (Gilbert, Rosa), directeur général et administrateur partant : PARLANT (Nicole) née BOURLET, administrateur partant : KROMER (Virginie) née PARLANT, nouveaux administrateurs : SASSET (Alain), WISS (Patrick).
RN 415 Lieudit Vieterzug Volgelsheim 68600 Neuf-Brisach |
|
27/11/2009 |
modification survenue sur la forme juridique (anciennement : S.A.) et sur l'administration ; date d'effet : 30/06/2009
nomination du président : FLORES (Gilbert, Rosa) (ancienne qualité : directeur général, président du conseil d'administration et administrateur) ; administrateurs partants : SASSET (Alain) et WISS (Patrick)
Route Nationale 415, Lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
27/11/2009 |
modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 27/07/2009
changement de président ; partant : FLORES (Gilbert, Rosa) ; nouveau : MANZ (Isabelle) ; nomination d'un directeur général : DIDELON (Patrick)
Route Nationale 415, Lieudit Vieterzug 68600 Volgelsheim |
|
24/01/2017 |
modification survenue sur l'activité et transfert du siège social, transfert de l?établissement principal
7 rue des Artisans 68600 Volgelsheim |
|
05/12/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : ALYDO ; Directeur général : DIDELON Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ENERYS (FIDUC. LORRAINE D\'EXPERTISE COMPTABLE) ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDUCIAIRE DE L\'EST
7 Rue des Artisans 68600 Volgelsheim |
|
14/03/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : HVT ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ENERYS (FIDUC. LORRAINE D\'EXPERTISE COMPTABLE) ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDUCIAIRE DE L\'EST
7 Rue des Artisans 68600 Volgelsheim |
|