Liste des évènements de :
BS INDUSTRIE
-
Home
-
Bodacc
- 418912853
DEPOTS DES COMPTES |
15/01/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Z.I. rue des Prés Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
07/11/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Z.I. rue des Prés Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
03/01/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Z.I. rue des Pres Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
09/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Z.I. rue des Pres Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
10/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Zone Industrielle Rue des Prés Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
25/01/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Zone Industrielle Rue des Prés Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
16/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Zone Industrielle Rue des Prés Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
20/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Zone Industrielle Rue des Prés Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
04/10/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Zone Industrielle Rue des Prés Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
MODIFICATION |
07/11/2010 |
Transformation en société à responsabilité limitée
Co-gérant : SPITZ Jean Yves Co-gérant : BOULAIN Bruno
Z.I. rue des Pres Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
03/02/2013 |
Modification de représentant.
Gérant : SPITZ Jean Yves
|
|
13/03/2014 |
Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
Président : SPITZ Jean Yves modification le 05 Mars 2014Capital : 20 048,00 EUR
|
|
05/12/2017 |
Cessation d'activité et dissolution de la société.
Liquidateur : SPITZ Jean Yves modification le 30 Novembre 2017
|
|
RADIATION |
05/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Radiation de la société au jeudi 05 juillet 2018
Zone Industrielle Rue des Prés Borêts 77820 Le Châtelet-en-Brie |
|
Voir la fiche Sirene de BS INDUSTRIE
Voir le rapport économique de BS INDUSTRIE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |