DEPOTS DES COMPTES |
11/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
parc de l'Innovation - rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille |
|
23/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
parc de l'Innovation - rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille |
|
24/03/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
parc de l'Innovation - rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille |
|
25/03/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
parc de l'Innovation - rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille |
|
13/04/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃâ°TROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
480 bis rue Albert Bailly 59700 Marcq en Baroeul |
|
27/04/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
480 bis rue Albert Bailly 59700 Marcq en Baroeul |
|
MODIFICATION |
22/05/2008 |
Augmentation de capital
Président directeur général : SARTORIUS GrégoryAdministrateur : MELIS Olivier. Administrateur : TOULEMONDE Emmanuel. Administrateur : DANEL Hugues. Administrateur : DURA Xavier. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves.
681 avenue de la République 59800 Lille |
|
31/03/2009 |
Changement d'administrateur
Président directeur général : SARTORIUS Grégory. Administrateur : MELIS Olivier. Administrateur : TOULEMONDE Emmanuel. Administrateur : DURA Xavier. Administrateur : DELLOYE Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves.
681 avenue de la République 59800 Lille |
|
28/07/2009 |
Nomination d'un administrateur
Président directeur général : SARTORIUS Grégory. Administrateur : MELIS Olivier. Administrateur : TOULEMONDE Emmanuel. Administrateur : DURA Xavier. Administrateur : DELLOYE Frédéric. Administrateur : SANCHEZ Audrey. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves.
681 avenue de la République 59800 Lille |
|
16/01/2011 |
Augmentation de capital Apport-Fusion de la SARL BT COM OUEST RCS NANTES 414 888 313.
Président directeur général : SARTORIUS Grégory Administrateur : MELIS Olivier Administrateur : TOULEMONDE Emmanuel Administrateur : DURA Xavier Administrateur : DELLOYE Frédéric Administrateur : SANCHEZ Audrey Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
681 avenue de la République 59800 Lille |
|
15/09/2011 |
Nomination d'un directeur général
Président du conseil d'administration et directeur général : SARTORIUS Grégory Directeur général délégué : WANTZ Frédéric Administrateur : MELIS Olivier Administrateur : TOULEMONDE Emmanuel Administrateur : DURA Xavier Administrateur : DELLOYE Frédéric Administrateur : SANCHEZ Audrey Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
681 avenue de la République 59800 Lille |
|
25/11/2014 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Melis, Olivier, Administrateur partant : Sanchez, nom d'usage : Lombard, Audrey
681 avenue de la République 59800 Lille |
|
14/06/2016 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 3 374 322,00 EUR
681 avenue de la République 59800 Lille |
|
29/09/2016 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement
parc de l'Innovation - rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille |
|
10/02/2017 |
modification survenue sur l'administration
modification du Directeur général délégué Wantz, Frédéric
parc de l'Innovation - rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille |
|
16/06/2020 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification du Président Sartorius, Grégory ; Administrateur partant : Toulemonde, Emmanuel ; Administrateur partant : Dura, Xavier ; Administrateur partant : Delloye, Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire partant : GL COMMISSAIRES ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Loyez, Guy
parc de l'Innovation - rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille |
|
30/06/2021 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement
480 bis rue Albert Bailly 59700 Marcq en Baroeul |
|
VENTE ET CESSION |
26/11/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON
Cessions de la société au mercredi 26 novembre 2008
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Opposition : Par acte extra-judiciaire à l'étude de Me Ghislaine CORGET, notaire associée à la SCP PARIS et CORGET, 150 rue Rambuteau - 71000 MACON.
Origine du fond : Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 50000 EUR
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : DOCUMENTS A P du vendredi 10 octobre 2008
180 rue Louise Michel Zac des Saugeraies, Centre Commercial des Saugeraies, Local N° 15 71000 Mâcon |
|
25/01/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Cessions de la société au dimanche 25 janvier 2009
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 460000 Euros.
Opposition : Au Mandataire Me Jean Paul MAUBE 122 rue Paradis 13006 Marseille pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les nouvelles publications du vendredi 02 janvier 2009
Centre Commarcial Géant Casino la Valentine 13011 Marseille |
|
18/01/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Cessions de la société au vendredi 18 janvier 2013
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Opposition : Maître Rémy BOUTHORS Notaire associé 26 rue de Noyon 80000 AMIENS
Origine du fond : Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 10000 EUR
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : Picardie la Gazette du mardi 09 octobre 2012
25 Route Nationale Lieudit l'Aiguillon Centre Commercial Carrefour 80000 Amiens |
|
13/06/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Cessions de la société au jeudi 13 juin 2013
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.
Opposition : Au Mandataire ME PATRICE BREYNE 47crs Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 35000 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Courrier Français du vendredi 07 juin 2013
163 rue Sainte-Catherine 33000 Bordeaux |
|
16/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
Cessions de la société au vendredi 16 janvier 2015
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Etude de M° Philippe PASSADORI Notaire à NANCY 54000 - 18, rue Saint Dizier
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 50000 Euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Les Tablettes Lorraines du lundi 22 décembre 2014
1 rue des Ponts 54000 Nancy |
|
14/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Cessions de la société au mardi 14 juillet 2015
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Opposition : Au Mandataire ME LACROIX CHRISTOPHE 94 avenue Vauban 83000 TOULON pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 80000 Euros
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : Le Var Information du vendredi 03 juillet 2015
rue du Mûrier Centre Commercial Mayol Toulon 83000 Toulon |
|
23/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Cessions de la société au jeudi 23 juillet 2015
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Au Mandataire Me LACROIX Christophe 94 Avenue Vauban 83000 TOULON pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 80000 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Var Information du vendredi 03 juillet 2015
rue du Mûrier Centre Commercial Mayol 83000 Toulon |
|
04/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Cessions de la société au mardi 04 août 2015
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : SCP Fougeron gauthier 3 rue Witten BP 30621 60006 Beauvais pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Achat au prix stipulé de 100000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Parisien du lundi 27 juillet 2015
centre Commercial Auchan 60000 Beauvais |
|