DEPOTS DES COMPTES |
22/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
10/12/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 R BOISSY D ANGLAS 75008 PARIS |
|
02/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
22/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
12/11/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
28/01/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
13/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
22/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
17/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
18/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
11/12/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
30/03/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
16/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
16/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
30/09/2008 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
nomination de l'Administrateur : Du Breil De Pontbriand, Gaël, Administrateur partant : Thomas, Jerôme Serge.Capital : 1 545 534,33 EUR
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
07/01/2009 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Altmayer, Christian, nomination de l'Administrateur : Vaxelaire, Roland.
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
25/09/2009 |
modification survenue sur l'administration
modification de l'Administrateur Lefevre D'ormesson, Francois De Paule
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
03/11/2009 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Duverdier, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Grosjean, PaulCapital : 1 736 261,37 EUR
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
03/06/2011 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 129 942,41 EUR
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
23/08/2011 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : De Boysson, Hervé, nomination de l'Administrateur : Du Monceau De Bergendal, Cédric, nomination de l'Administrateur : Guyot, Marc
41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris |
|
05/04/2012 |
modification survenue sur l'adresse du siège
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
26/02/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 369 933,23 EUR
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
22/05/2014 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 569 931,23 EUR
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
13/09/2015 |
modification survenue sur la dénomination
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
31/05/2016 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 719 933,12 EUR
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
18/03/2018 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Graham, Michael
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
05/09/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 3 019 930,12 EUR
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
03/03/2021 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Vaxelaire, Roland
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
04/03/2021 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Lefevre D'ormesson, Francois De Paule ; Administrateur partant : De Boysson, Hervé ; Administrateur partant : Guyot, Marc
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
28/03/2021 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Du Breil De Pontbriand, Gaël ; Administrateur partant : De Witt, Francois
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
21/04/2021 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Lefranc, Jean-Pierre
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|
29/04/2021 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Rodarie, Hubert ; nomination de l'Administrateur : Troesch, Philippe
7 rue d'Anjou 75008 Paris |
|