DEPOTS DES COMPTES |
07/04/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
18/11/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
21/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 R PIERRE CHARRON 75008 PARIS |
|
25/11/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
20/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
31/10/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
31/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
30/10/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
13/05/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
22/03/2009 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration Marcelon, Alain, nomination du Directeur général non Administrateur : Colin, Geoffroy, modification de l'Administrateur Flocquet, nom d'usage : Flocquet épouse Chapoulaud, Colette, modification de l'Administrateur Darcy, Henry.
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
25/11/2009 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Jacomet, nom d'usage : Lamarche, Denise
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
21/11/2010 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Darcy, Henry
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
23/10/2011 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Colin, Geoffroy, modification de l'Administrateur Marcelon, Alain
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
04/10/2013 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Marcelon, Alain
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
22/10/2017 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG S A DEPARTENENT KPMG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Valensi, Jean-Pierre
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|
04/10/2018 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Thibaut De Menonville, Didier ; modification du Commissaire aux comptes titulaire Valensi, Jean-Pierre ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.A
57 rue Pierre Charron 75008 Paris |
|