Liste des évènements de :
EURO CLIM PLUS
-
Home
-
Bodacc
- 421399973
DEPOTS DES COMPTES |
10/02/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
140/150 rue Alexandre Fourny 94500 Champigny-sur-Marne |
|
31/07/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
140/150 rue Alexandre Fourny 94500 Champigny-sur-Marne |
|
21/06/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
140/150 rue Alexandre Fourny 94500 Champigny-sur-Marne |
|
18/07/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
900 rue Marcel Paul Zac des Grands Godets 94500 Champigny-sur-Marne |
|
26/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
900 rue Marcel Paul 94500 Champigny-sur-Marne |
|
26/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
900 rue Marcel Paul 94500 Champigny-sur-Marne |
|
26/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
900 rue Marcel Paul 94500 Champigny-sur-Marne |
|
MODIFICATION |
02/11/2008 |
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Gérant : ANTUNES Raoul en fonction le 07 Janvier 1999.
|
|
08/02/2009 |
Modification de représentant.
Gérant : ANTUNES Raoul en fonction le 07 Janvier 1999. Commissaire aux comptes suppléant : DRAY Emmanuel en fonction le 28 Janvier 2009. Commissaire aux comptes titulaire : GEORGES REY CONSEILS en fonction le 28 Janvier 2009.
|
|
23/07/2010 |
Modification du capital. Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
Capital : 71 000,00 EUR
|
|
02/09/2010 |
Modification de la forme juridique.
|
|
02/12/2010 |
Modification de l'adresse du siège.
900 rue Marcel Paul Zac des Grands Godets 94500 Champigny-sur-Marne |
|
10/08/2014 |
Modification du capital.
Capital : 78 000,00 EUR
|
|
04/05/2018 |
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : DRAY Emmanuel en fonction le 28 Janvier 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : GEORGES REY CONSEILS modification le 02 Mai 2018 ; Président : EURO INVESTISSEMENTS en fonction le 02 Mai 2018
|
|
04/10/2022 |
Modification survenue sur le capital.
900 Rue Marcel Paul Zac des Grands Godets 94500 Champigny-sur-Marne |
|
Voir la fiche Sirene de EURO CLIM PLUS
Voir le rapport économique de EURO CLIM PLUS
CREPIN JOSSELIN STEPHANE VIVIEN
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |