DEPOTS DES COMPTES |
22/10/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue de la Roberdière Z.I. route de Lorient 35000 Rennes |
|
28/11/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue de la Croisée Route de Nantes Parc d'Activité Beaupuy 3 85000 Mouilleron-le-Captif |
|
MODIFICATION |
29/01/2009 |
Augmentation de capital
Président de la société : AUGIZEAU Laurent René Paul. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG. Commissaire aux comptes suppléant : GARNIER Joseph.
6 rue de la Roberdière Z.I. route de Lorient 35000 Rennes |
|
05/09/2010 |
Augmentation de capital
Président de la société : AUGIZEAU Laurent René Paul Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : GARNIER Joseph
6 rue de la Roberdière Z.I. route de Lorient 35000 Rennes |
|
04/10/2011 |
Changement de commissaire aux comptes
Président de la société : AUGIZEAU Laurent René Paul Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE
6 rue de la Roberdière Z.I. route de Lorient 35000 Rennes |
|
17/09/2014 |
Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant. Augmentation du capital
Président Président du directoire Membre du directoire : AUGIZEAU Laurent René Paul modification le 09 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST en fonction le 09 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE en fonction le 09 Septembre 2014 Membre du conseil de surveillance : FOUSSIER Dominique en fonction le 09 Septembre 2014 Membre du directoire Directeur général : MARTIN Alain en fonction le 09 Septembre 2014
rue de la Croisée Route de Nantes Parc d'Activité Beaupuy 3 85000 Mouilleron-le-Captif |
|
06/08/2017 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT OUEST, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : K P M G SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORMANDIE
rue de la Croisée Route de Nantes Parc d'Activité Beaupuy 3 85000 Mouilleron-le-Captif |
|
20/09/2019 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
modification du Membre du directoire Directeur général Martin, Alain ; nomination du Membre du directoire Directeur général : Fouquet, nom d'usage : Fouquet, Patrick, René
rue de la Croisée Route de Nantes Parc d'Activité Beaupuy 3 85000 Mouilleron-le-Captif |
|
18/02/2020 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
850 rue Jules Verne - ZA Actipole 85 Ouest - ZI la Poirière 85170 BELLEVIGNY |
|
28/02/2020 |
modification survenue sur le nom commercial et l'adresse de l'établissement
850 rue Jules Verne - ZA Actipole 85 Ouest - ZI la Poirière 85170 BELLEVIGNY |
|
23/10/2020 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 1 060 380,00 EUR
850 rue Jules Verne - ZA Actipole 85 Ouest - ZI la Poirière 85170 Le Poiré sur Vie |
|
VENTE ET CESSION |
05/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Cessions de la société au jeudi 05 décembre 2013
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Opposition : au fonds cédé 383-385 route de Clisson 44230 St Sebastien Sur Loire pour la validité.
Origine du fond : Achat au prix stipulé de 557721,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Ouest France du jeudi 21 novembre 2013
383-385 route de Clisson 44230 St Sebastien Sur Loire |
|
10/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Cessions de la société au mardi 10 décembre 2013
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 61111 Euros
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Ouest France du vendredi 22 novembre 2013
rue Graham Bell Zone Industrielle des Bazinieres 85000 la Roche-sur-Yon |
|
17/07/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Cessions de la société au vendredi 17 juillet 2020
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : EXPO CERAMIQUES Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 850 rue Jules Verne - ZA Actipole 85 Ouest - ZI la Poirière 85170 Le Poiré sur Vie Capital : 1
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|