Liste des évènements de :
LA CONDAMINE
-
Home
-
Bodacc
- 421980566
IMMATRICULATION |
24/10/2018 |
participation directe ou indirecte de la société dans toutes sociétés commerciales ou civiles
Gérant : JEGADEN Marc, Romain
Zone Industrielle la Condamine 71480 Cuiseaux |
|
MODIFICATION |
29/03/2011 |
Changement de gérant
Gérant : JEGADEN Marc Romain Associé indéfiniment responsable : HAENTJENS Sophie Anne Marie Associé indéfiniment responsable : YS DEVELOPPEMENT Associé indéfiniment responsable : ARCHER Yves Marie
rue Albert de Dion Z.I. de la Biliais Deniaud 44360 Vigneux De Bretagne |
|
19/09/2013 |
modification survenue sur la dénomination
rue Albert de Dion Zi de la Biliais Deniaud 44360 Vigneux-de-Bretagne |
|
12/10/2014 |
modification survenue sur l'administration
modification du Gérant Jegaden, Marc Romain, nomination du Gérant : Jegaden, Jean-Edouard
rue Albert de Dion Zi de la Biliais Deniaud 44360 Vigneux-de-Bretagne |
|
13/01/2016 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Jegaden, Jean-Edouard, nomination du Gérant : Jegaden, Marc Romain
rue Albert de Dion Zi de la Biliais Deniaud 44360 Vigneux-de-Bretagne |
|
04/12/2018 |
Modification survenue sur l'administration.
Gérant : JEGADEN Marc Romain ; Gérant : BESANCON Yves, Jacques ; Associé : TERABELL INDUSTRIE
Zone Industrielle la Condamine 71480 Cuiseaux |
|
08/06/2021 |
cessation d'activité, transmission universelle du patrimoine.
Zone Industrielle la Condamine 71480 Cuiseaux |
|
RADIATION |
29/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÃLON-SUR-SAÃNE
Radiation de la société au mardi 29 juin 2021
Zone Industrielle la Condamine 71480 Cuiseaux |
|
Voir la fiche Sirene de LA CONDAMINE
Voir le rapport économique de LA CONDAMINE
BOUALA VOUNY MAGLOIRE ANICET
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |